Fabricarea produselor de morărit
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1999-04-20
Briceni, Pererita |
||
Administrator |
2000-01-14 - 2003-04-29
Cimişlia, str. Burebista |
||
Administrator |
1998-01-15
Leova, Sărăţica Veche |
||
Administrator |
2002-01-04 - 2003-03-25
Ungheni, Mănoileşti |
||
Administrator |
1992-04-13 - 2003-04-08
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1999-05-04
Hînceşti, Obileni |
||
Administrator |
2010-09-16
Anenii Noi, Ruseni, str. Căuşeni, 12 |
||
Administrator |
2009-11-23
Taraclia, Tvardiţa, str. Lenin, 68 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2004-01-22 - 2010-07-29
Drochia, Pervomaiscoe |
||
Administrator |
2006-08-04
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2012-07-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/V, ap.(of.) 808 |
||
Administrator |
2004-02-06
Floreşti, Gura Căinarului |
||
Administrator |
2000-07-26 - 2020-02-12
Bălţi, str. Bulgară, 146, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2006-04-06
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2005-09-05
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. 1 Mai, 1 |
||
Administrator |
2003-01-09 - 2008-07-01
Orhei, Ivancea |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-12-19 - 2018-04-21
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator |
2015-02-12
Soroca, str. Stroescu V., 88/1, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1993-04-15
Ialoveni, str. Ştefan cel Mare, 8 |
||
Administrator |
2003-03-19
Soroca, Regina Maria |
||
Administrator |
2001-06-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 13/3, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1994-02-08 - 2021-12-22
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2005-06-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 61, ap.(of.) 132 |
||
Administrator |
2003-05-19
Briceni, Şirăuţi |
||
Administrator |
2013-11-08
Floreşti, str. Alexandru cel Bun, 48 |
||
Administrator |
1997-11-05 - 2018-04-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ureche Gr., 7, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2001-04-05
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator |
2005-12-19 - 2019-08-21
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2006-06-12
Bălţi, str. Independenţei, 15 |
||
Administrator |
2013-04-10
Drochia, Popeştii de Jos |
||
Administrator |
2000-03-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 12/3, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2010-08-26
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 20, ap.(of.) 49 |
||
Administrator Lichidator |
2013-12-14 - 2021-12-24
Ungheni, Chirileni |
||
Lichidator Administrator |
2010-03-18 - 2017-12-06
Ialoveni, Văratic |
||
Administrator |
2010-03-30
Călăraşi, Sipoteni |