Fabricarea produselor de morărit
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-02-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 89, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2006-07-31
Ungheni, Cornova |
||
Administrator |
1998-06-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 39 |
||
Administrator |
1994-10-24 - 2000-10-27
Rezina, str. 27 August, 12, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2003-01-28
Nisporeni, Cioreşti |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2014-10-09 - 2023-04-04
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2000-06-22
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 10 |
||
Administrator |
1999-11-12 - 2010-07-07
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
2013-02-06
Străşeni, Recea |
||
Administrator |
1996-04-10 - 2002-10-22
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
2003-09-25
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
2002-08-20 - 2009-02-03
Străşeni, str. <, 16 |
||
Administrator |
2000-12-01
Anenii Noi, str. Vişinilor, 32 |
||
Administrator |
1997-08-25 - 2000-10-27
Rezina, str. 27 August, 12, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
2005-01-13 - 2019-06-17
Bălţi, str. Independenţei, 32, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1997-07-23 - 2000-04-20
Rîşcani, Petruşeni |
||
Administrator |
1998-04-08 - 2000-02-14
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
2007-02-28
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hanul Morii str-la, 29 |
||
Administrator |
2003-08-22
Sîngerei, Cotiujenii Mici |
||
Administrator |
1998-03-26
Glodeni, Cobani |
||
Administrator |
2003-09-03 - 2008-08-04
Făleşti, Călineşti |
||
Administrator |
2002-06-17
Glodeni, Hîjdieni |
||
Administrator |
1996-06-20
Rîşcani, str. Tinereţii, 6 |
||
Administrator |
2002-03-06 - 2017-09-18
Nisporeni, Isăicani |
||
Administrator |
2001-08-13 - 2020-04-16
Hînceşti, Caracui |
||
Administrator |
2013-03-06
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
2008-11-21
Bălţi, str. Puşkin A., 79, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2005-08-08
Orhei, Hîjdieni |
||
Administrator Lichidator |
2012-10-04 - 2017-03-02
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
2003-03-12 - 2006-04-03
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
2003-03-14
Cantemir, Cania |
||
Administrator Lichidator |
2011-03-22 - 2017-11-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 36, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2003-07-17 - 2005-08-01
Cahul, Greceni |
||
Administrator |
2003-08-08
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
2003-10-14
Cahul, Văleni |