Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor neincluse în alte categorii (exclusiv a cartofului)
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
1994-12-28 - 2022-07-26
Anenii Noi, Bulboaca, str. Tighina, 1 |
||
Administrator |
2002-06-14
Edineţ, Cupcini, str. Chişinău, 43 |
||
Administrator |
1992-09-28 - 2022-08-02
Străşeni, Recea |
||
Administrator |
1994-03-17
Străşeni, Vorniceni, str. Eminescu Mihai, 15 |
||
Administrator Lichidator |
2005-07-21 - 2022-09-06
Leova, Cazangic |
||
Administrator |
2005-11-10 - 2022-08-15
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Paraşutistov, 10/A |
||
Administrator |
2007-05-31 - 2022-08-17
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Telman, 9, ap.(of.) 15 |
||
Lichidator Lichidator Administrator |
1992-06-12 - 2017-06-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 63 |
||
Administrator |
2006-01-31 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 182, ap.(of.) 405 |
||
Lichidator Administrator |
2008-09-16 - 2022-09-09
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
2012-07-26 - 2022-11-30
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 28, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2001-12-14 - 2022-10-12
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 8/1 |
||
Lichidator Administrator |
2005-10-07 - 2022-09-20
Străşeni, str. Ştefan cel Mare, 2 |
||
Administrator |
2011-12-20 - 2022-09-21
Edineţ, str. Basarabia str-la, 10 |
||
Administrator |
2013-11-22
Ialoveni, Costeşti, str. Ştefan cel Mare, 9A |
||
Administrator |
2009-11-26
Soroca, str. Cosăuţului, 43 |
||
Administrator |
2003-04-17
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
2014-03-26
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 106, ap.(of.) 28 |
||
Lichidator Administrator |
2012-01-04 - 2016-11-08
Străşeni, str. Orheiului, 2A |
||
Administrator |
2005-02-15
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 69 |
||
Administrator |
2009-11-18 - 2022-11-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 11, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2000-07-07 - 2022-11-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 72/1, ap.(of.) 26 |
||
Administrator |
2003-02-27 - 2022-11-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Coca E., 35/1, ap.(of.) 52 |
||
Administrator |
2003-02-11 - 2022-10-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7, ap.(of.) 801 |
||
Administrator |
2003-05-27
Soroca, str. Cosăuţului, 6 |
||
Administrator |
2007-07-12 - 2022-11-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 9, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2010-09-22 - 2022-11-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 84/A |
||
Administrator |
2002-08-23 - 2022-12-06
Rîşcani, Pociumbeni |
||
Administrator Lichidator |
2009-02-10 - 2023-08-25
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2009-10-06 - 2022-12-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/6 |
||
Administrator |
2011-10-07
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator Lichidator |
1995-01-31
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
1996-07-29
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 133/A |
||
Administrator |
2015-02-24 - 2022-12-30
Călăraşi, Pîrjolteni |
||
Administrator |
2013-10-22 - 2023-01-18
Anenii Noi, Ţînţăreni |