|
|
2011-06-02 - 2021-05-13
Ialoveni, Sociteni
|
|
|
|
1994-08-11 - 2004-04-14
Cahul, Zîrneşti
|
|
|
|
2012-06-18 - 2022-05-06
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Salcîmilor, 28
|
|
|
|
2004-10-08 - 2021-05-26
Briceni, Corjeuţi
|
|
|
|
2006-01-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 31, ap.(of.) 54
|
|
|
|
2014-05-20 - 2021-06-04
Ştefan Vodă, Feşteliţa, str. Tereşkova, 11
|
|
|
|
2002-06-19 - 2021-06-07
Orhei, Brăneşti
|
|
|
|
2012-08-24 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Melestiu, 16/2, ap.(of.) 4A
|
|
|
|
2014-04-01
Bălţi, str. Strîi, 7, ap.(of.) 62
|
|
|
|
1992-12-21 - 2021-06-15
Bălţi, str. Kiev, 110
|
|
|
|
2006-02-21 - 2021-06-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Belinski V., 61, ap.(of.) 46
|
|
|
|
1998-02-05 - 2022-06-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 18, ap.(of.) 49
|
|
|
|
2010-08-19 - 2021-06-29
Bălţi, str. Konev Ivan, 6, ap.(of.) 28
|
|
|
|
2001-05-04 - 2022-05-17
Donduşeni, Baraboi
|
|
|
|
2004-08-25 - 2022-10-11
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 143
|
|
|
|
2008-03-11 - 2022-05-19
Bălţi, str. Suceava, 10, ap.(of.) 13
|
|
|
|
1996-01-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 13, ap.(of.) 25
|
|
|
|
2007-02-13 - 2022-10-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 15/2, ap.(of.) 45
|
|
|
|
2007-11-07 - 2022-05-24
Bălţi, str. Lesecico Mihail, 16, ap.(of.) 65
|
|
|
|
2013-02-18 - 2022-06-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 1/1
|
|
|
|
1992-09-17
Străşeni, Căpriana
|
|
|
GUŢU SERGIU
Administrator al procesului de insolvabilitate
|
2009-04-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21, ap.(of.) 809
|
|
|
|
1993-01-22 - 2022-06-20
Ştefan Vodă, Tudora
|
|
|
|
2012-02-07 - 2022-06-22
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 35, ap.(of.) 25
|
|
|
|
1999-01-04
Străşeni, str. Costin Miron, 8
|
|
|
|
2007-10-10 - 2024-02-22
Cimişlia, Selemet
|
|
|
|
2007-01-24
Străşeni, Pănăşeşti
|
|
|
|
1992-09-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Neculce Ion, 63
|
|
|
|
2011-01-24
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 3, ap.(of.) 113
|
|
|
|
1997-01-22 - 2022-07-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Lomonosov M., 25
|
|
|
|
1992-09-30 - 2022-07-15
Ialoveni, Suruceni
|
|
|
|
2002-12-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 62/B
|
|
|
|
2005-12-20 - 2022-07-19
mun. Chişinău, Dobrogea
|
|
|
|
2005-12-13 - 2022-07-21
Străşeni, Cojuşna, str. Eminescu Mihai, 15
|
|
|
|
2013-04-02
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 80, ap.(of.) 8
|
|