|
|
2005-07-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Unirii Principatelor piaţa, 1, ap.(of.) 428
|
|
|
|
2005-07-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare, 69
|
|
|
|
2006-02-13
Străşeni, Cojuşna, str. Străşeni, 21/A
|
|
|
|
2005-05-31
Ialoveni, Costeşti
|
|
|
|
2005-11-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dimineţii, 63, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2005-11-11
Ialoveni, str. Creangă Ion, 49/1
|
|
|
|
2005-11-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 122
|
|
|
|
2005-11-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/4
|
|
|
|
2005-11-23
mun. Chişinău, Tohatin, str. Creangă Ion, 2
|
|
|
|
2005-12-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 3/A
|
|
|
|
2005-12-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bulgară, 46, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2005-12-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Pann Anton, 4
|
|
|
|
2014-08-19
Dubăsari, Ustia
|
|
|
|
2002-04-22 - 2020-11-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21
|
|
|
|
2008-01-10 - 2021-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 18, ap.(of.) 98
|
|
|
|
2003-02-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 54/1, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2011-09-14
Soroca, str. Uzinelor, 2-4
|
|
|
|
2011-01-10 - 2015-10-30
Edineţ, str. Florar, 103, ap.(of.) 1
|
|
|
|
2013-08-20
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cişmelelor, 12
|
|
|
|
2005-11-21 - 2012-04-19
Dubăsari, Coşniţa
|
|
|
|
2013-08-15 - 2021-10-05
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 38, ap.(of.) 22
|
|
|
|
2002-10-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Calea Orheiului, 103, ap.(of.) 41
|
|
|
|
2009-07-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Profesor Ion Dumeniuk, 18, ap.(of.) 3A
|
|
|
|
2013-12-06 - 2021-11-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 2/1
|
|
|
|
1997-09-12 - 2021-11-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Valea Bâcului, 5/1
|
|
|
|
2014-04-30 - 2021-11-05
Soroca, str. Cosăuţului, 10
|
|
|
|
2011-06-16
mun. Chişinău, Vatra, str. Plopilor, 25
|
|
|
|
2001-05-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 30/4, ap.(of.) 24
|
|
|
|
2008-02-22 - 2019-02-11
Căuşeni, str. Ştefan cel Mare, 5, ap.(of.) 23
|
|
|
|
1999-12-07 - 2021-11-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 35/2, ap.(of.) 39
|
|
|
|
2009-09-21 - 2021-03-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 1/B, ap.(of.) 5
|
|
|
|
1998-01-13
Hînceşti, str. Chişinăului, 10
|
|
|
|
2004-03-17
mun. Chişinău, Cricova, str. Recinaia, 17/A
|
|
|
|
2009-08-03 - 2019-02-12
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2012-05-04 - 2021-12-07
Bălţi, str. Cerneahovski Ivan, 28
|
|