Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-03-02
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 44/1, ap.(of.) 48 |
||
Administrator Lichidator |
1996-01-31 - 2023-11-14
Rîşcani, Costeşti, str. Florilor, 1 |
||
Întreprinzător Individual LEU VASILE Lichidator Administrator |
2002-10-17 - 2014-11-05
Ialoveni, Alexandrovca |
||
Administrator |
2005-12-21
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Nistrului, 120 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2010-10-22 - 2023-09-07
Soroca, Dărcăuţi |
||
Administrator |
2009-10-23
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2017-04-28
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2003-04-24
Bălţi, str. Viilor, 8 |
||
Administrator |
2008-04-23
Taraclia, Cairaclia |
||
Administrator |
2002-01-29
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
1992-04-15 - 2016-04-08
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator Lichidator |
1995-10-06 - 2018-04-20
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
1998-05-28
Călăraşi, Peticeni |
||
Administrator |
2009-01-27 - 2019-02-13
Căuşeni, Coşcalia |
||
Administrator Lichidator |
2004-02-03 - 2017-07-04
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2001-12-27
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
2014-01-31
Cimişlia, Sagaidac |
||
Administrator |
2003-04-30
Leova, Tomai |
||
Administrator |
2004-02-06
Floreşti, Gura Căinarului |
||
Administrator |
2015-09-25
Hînceşti, Ivanovca |
||
Administrator |
2012-04-25
Taraclia, Cairaclia |
||
Administrator |
2013-02-07
Anenii Noi, Floreni |
||
Administrator |
2007-10-10
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Gorkii, 77 |
||
Administrator |
2003-01-09 - 2008-07-01
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
2001-08-29 - 2023-09-06
Străşeni, str. Eminescu Mihai, 52 |
||
Administrator |
2003-03-20
Cimişlia, Ecaterinovca |
||
Administrator |
2004-02-17
Floreşti, Cuhureştii de Jos |
||
Lichidator Administrator |
2004-02-17 - 2009-06-02
Drochia, Baroncea |
||
Administrator |
2004-02-20
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
2011-01-25 - 2024-02-21
Orhei, Bolohan |
||
Administrator |
2014-03-11
Edineţ, Parcova |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-12-19 - 2018-04-21
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator |
2002-02-18 - 2018-04-21
Cahul, str. Tineretului, 4, ap.(of.) 22 |
||
Lichidator Administrator |
2009-12-23 - 2021-12-20
Donduşeni, Scăieni |
||
Administrator |
2000-07-26 - 2012-08-30
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 145 |