Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-05-23
Drochia, Ochiul Alb |
||
Administrator |
2007-12-19
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
2009-03-02
Ungheni, Pîrliţa |
||
Lichidator |
2013-10-03 - 2021-02-24
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. 24 August, 28 |
||
Administrator |
2010-11-19
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
1999-11-18 - 2021-02-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 54 |
||
Administrator |
2004-11-09
mun. Chişinău, Durleşti, str. Gribov N., 6/2, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1996-01-29 - 1998-03-30
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator Lichidator |
2007-12-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 113, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1993-03-16 - 2023-02-17
Glodeni, Limbenii Vechi |
||
Administrator |
2000-02-08 - 2024-02-20
Teleneşti, Ghiliceni |
||
Administrator |
2005-06-09
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator |
2004-05-17
Făleşti, str. Iaşi, 2/A, ap.(of.) 2 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2004-02-03
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
2004-07-02 - 2009-02-19
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 138 |
||
Administrator |
2004-10-14 - 2012-05-21
Făleşti, Egorovca |
||
Administrator |
2000-02-14 - 2001-05-24
Hînceşti, Dubovca |
||
Administrator |
2004-12-20
Rîşcani, Corlăteni, str. Tinereţii, 7 |
||
Administrator |
2001-05-18
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 146, ap.(of.) A |
||
Administrator |
2012-08-03
Ialoveni, Hansca |
||
Administrator |
2004-05-19
Cahul, str. Dorobanţi, 137 |
||
Administrator |
2012-02-01 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Ghica-Vodă, 9 |
||
Administrator |
2001-06-28 - 2021-11-05
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
2004-10-06
Cahul, str. Dunării, 22 |
||
Administrator |
1996-09-22
Ialoveni, Hansca |
||
Administrator |
1996-11-30
Ialoveni, Hansca |
||
Administrator |
2006-03-07
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
2001-08-16
Cahul, str. Griviţei şos., R.23 |
||
Administrator |
2002-02-20
Ocniţa, Dîngeni |
||
Administrator |
1997-11-14 - 2006-07-17
Ocniţa, Bîrlădeni |
||
Administrator |
1997-03-07 - 2006-10-31
Briceni, Coteala |
||
Administrator |
2002-07-18 - 2007-08-09
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
2005-10-01
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
1999-04-29
Edineţ, Zăbriceni |
||
Administrator |
2014-06-06 - 2021-03-01
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 188 |