Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2007-09-10
Edineţ, Cepeleuţi |
||
Administrator |
2013-07-22
Leova, Cneazevca, str. Aurora |
||
Administrator |
1999-10-22
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
2011-07-05
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2005-12-19
Cantemir, Capaclia |
||
Administrator |
2006-01-18 - 2019-07-25
Cantemir, Stoianovca |
||
Administrator |
2001-10-31 - 2019-07-25
Cantemir, Stoianovca |
||
Administrator |
2019-01-25
Taraclia, str. Panov O., 36 |
||
Administrator |
2002-01-25
Nisporeni, Marinici |
||
Administrator |
1999-04-30 - 2021-02-25
Căuşeni, str. Eminescu Mihai, 31 |
||
Administrator |
2011-03-21 - 2024-02-20
Teleneşti, Tîrşiţei |
||
Administrator |
2002-01-21
Călăraşi, Hirova |
||
Administrator |
1999-06-29
Ialoveni, Malcoci |
||
Administrator |
2002-05-30
UTA Găgăuzia, Avdarma, str. Timoşenco, 73 |
||
Administrator |
2004-02-25 - 2024-02-20
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
2004-02-20 - 2024-02-20
Teleneşti, Scorţeni |
||
Administrator |
2010-06-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7 |
||
Administrator |
2013-04-23
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Lichidator |
1995-04-12 - 2018-09-26
Soroca, str. Ştefan cel Mare, 33 |
||
Administrator |
1997-09-19
mun. Chişinău, Durleşti, str. Cartuşa, 77 |
||
Administrator |
2013-03-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 53, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2010-04-20 - 2019-07-26
Cantemir, str. Eminescu Mihai, 1/A, ap.(of.) 59 |
||
Administrator |
2004-02-20 - 2024-02-20
Teleneşti, Scorţeni |
||
Administrator |
2012-04-20 - 2015-09-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Deleanu Liviu, 5/6, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2003-10-22
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Industrială, 9 |
||
Administrator |
2007-01-25
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
2000-09-12
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 3, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2007-03-30 - 2018-12-14
Criuleni, Slobozia-Duşca |
||
Administrator |
2007-03-14
Cahul, str. Şciusev A., 4/2 |
||
Administrator |
2000-02-29
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
2010-04-14
Taraclia, Tvardiţa, str. Ceapaev, 295 |
||
Administrator |
2004-08-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 3 |
||
Administrator |
2001-08-15
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
2014-01-09
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2018-05-03 - 2024-06-05
Ialoveni, Costeşti |