Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-11-05 - 2001-09-12
Briceni, Larga |
||
Administrator |
2004-10-26 - 2018-04-17
Cahul, Paşcani |
||
Administrator |
1997-11-12 - 2000-08-08
Briceni, Şirăuţi |
||
Administrator |
2012-03-20
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
1997-11-12 - 2000-08-08
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
1997-11-28 - 2002-01-25
Briceni, Tabani |
||
Administrator |
1993-04-20 - 2018-04-18
Ştefan Vodă, str. Alexandru cel Bun, 9 |
||
Administrator |
2013-04-18 - 2017-10-17
Teleneşti, Negureni |
||
Administrator |
2014-06-11
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 104, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2014-02-14
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2017-02-02
Cimişlia, str. Moldova, 1 |
||
Administrator |
2004-04-06
Căuşeni, str. Frunze M., 23 |
||
Administrator |
1997-05-20
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Administrator |
2013-10-07
Orhei, Pohorniceni |
||
Administrator |
2007-12-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 56 |
||
Administrator |
2002-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Costeşti, 4 |
||
Administrator |
2002-02-13
mun. Chişinău, Sîngera, str. Şleahul Puhoiului, 3, ap.(of.) 19 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1994-12-28
Ungheni, str. Naţională, 17 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2004-03-05 - 2017-10-17
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
1997-08-26 - 1998-02-15
Taraclia, str. Ceapaev, 77 |
||
Lichidator Administrator |
2002-07-26
Ştefan Vodă, Crocmaz, str. Lazo S., 12 |
||
Administrator |
2009-05-14
Rezina, Otac |
||
Administrator |
1999-03-04
Orhei, Morozeni |
||
Administrator |
1999-06-18 - 2017-03-09
Teleneşti, Băneşti |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-18 - 2020-08-07
mun. Chişinău, Codru, str. Cibotaru Simion, 17 |
||
Administrator |
2013-07-24
Hînceşti, Cărpineni, str. Independenţei, 149 |
||
Lichidator Administrator |
2005-03-31
Şoldăneşti, str. Feroviarilor, 71 |
||
Administrator |
2015-02-20
Taraclia, Valea Perjei, str. Cotovschi, 49 |
||
Administrator |
2006-07-03
Făleşti, Izvoare |
||
Lichidator |
2001-03-05 - 2015-12-09
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2001-05-27
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
2009-05-05 - 2022-02-08
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lazo S., 66 |
||
Administrator |
2015-01-23
Soroca, str. Burebista, 5 |
||
Lichidator Administrator |
2000-03-17
Floreşti, Prajila |
||
Lichidator Administrator |
2004-10-21 - 2016-01-22
Sîngerei, Biruinţa, str. Prietenia, 13/3 |