Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2015-09-28
Teleneşti, Pistruieni |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2004-10-14 - 2016-12-26
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 37, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
2017-12-13
Teleneşti, Brînzenii Vechi |
||
Administrator |
2002-04-05 - 2021-02-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 122/A |
||
Administrator |
2010-12-07
Orhei, Peresecina |
||
Administrator |
2017-02-28
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
2016-12-07
Cimişlia, Selemet |
||
Administrator |
2007-08-02 - 2016-05-31
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komsomolskaia, 1/a |
||
Administrator |
2016-12-27
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2004-02-04 - 2024-01-17
Teleneşti, Budăi |
||
Administrator |
2015-12-10
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2001-09-20
Nisporeni, Şişcani |
||
Administrator |
2011-06-10 - 2020-02-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 89, ap.(of.) 119 |
||
Administrator |
2008-03-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici Alexei, 34 |
||
Administrator |
2004-05-12
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 78/1 |
||
Administrator |
1997-03-13 - 2001-06-01
Briceni, Larga |
||
Administrator |
1997-03-19 - 1999-05-19
Briceni, Coteala |
||
Administrator |
2015-02-03
Edineţ, str. Dimo N., 12 |
||
Administrator |
2008-03-06
Criuleni, Zăicana |
||
Administrator |
2018-03-29
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
1997-04-15 - 2001-10-31
Briceni, Halahora de Jos |
||
Administrator |
1997-04-18 - 2001-04-17
Briceni, Larga |
||
Administrator |
1997-04-25 - 2001-07-23
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
1997-04-25 - 2001-03-14
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
1997-05-16 - 1999-08-10
Briceni, Criva |
||
Administrator |
1997-05-16 - 2000-09-30
Briceni, Criva |
||
Administrator |
2002-02-28 - 2018-06-05
Hînceşti, Călmăţui |
||
Administrator |
1997-06-27 - 2002-06-06
Briceni, Grimăncăuţi |
||
Administrator |
1999-02-11 - 2000-03-30
Briceni, Şirăuţi |
||
Administrator |
2006-06-01 - 2018-02-05
Ştefan Vodă, Crocmaz |
||
Administrator |
1998-03-16 - 1999-05-31
Soroca, str. Dostoevschi, 19 |
||
Administrator |
1999-03-05 - 2000-11-10
Soroca, Sobari |
||
Administrator |
2001-08-09
Floreşti, Căpreşti |
||
Administrator |
1999-02-19 - 2008-12-22
Nisporeni, Zberoaia |
||
Administrator |
1997-10-31 - 2001-04-17
Briceni, Mihăileni |