Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-07-05 - 2019-04-17
Floreşti, str. Costin Miron, 38 |
||
Administrator |
2000-08-10 - 2024-01-31
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
2001-03-01 - 2024-01-31
Teleneşti, Mihălaşa |
||
Administrator |
2007-04-19
Hînceşti, Cioara |
||
Administrator |
2005-01-05 - 2019-04-19
Leova, str. Independenţei, 3 |
||
Administrator |
2005-02-03 - 2019-04-22
Cimişlia, Lipoveni |
||
Administrator |
2016-10-03
Hînceşti, Cioara |
||
Administrator |
2001-11-22
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1999-01-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 1 |
||
Administrator |
2011-01-17
Rezina, Ghiduleni |
||
Administrator |
2017-05-12
Teleneşti, Băneşti |
||
Administrator |
2007-01-22
Şoldăneşti, Parcani |
||
Administrator |
2017-03-22
Rezina, Păpăuţi |
||
Administrator |
2022-03-01
Şoldăneşti, Răspopeni |
||
Administrator |
2003-03-06
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 84/1 |
||
Administrator |
2017-05-22
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
1998-12-24 - 2001-12-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 13 |
||
Administrator |
1998-05-04 - 2024-02-08
Teleneşti, Hirişeni |
||
Administrator Lichidator |
1997-03-28
Hînceşti, Cioara |
||
Întreprinzător Individual CIOBANU DANIELA Administrator provizoriu Administrator |
2006-03-28 - 2013-10-28
Ocniţa, str. Tineretului, 15 |
||
Administrator |
2015-01-20
Drochia, Popeştii de Jos |
||
Administrator |
2018-01-18
Taraclia, Mirnoe |
||
Administrator |
2010-07-16 - 2024-02-12
Teleneşti, Căzăneşti |
||
Administrator |
2004-03-19
Cahul, Borceag |
||
Administrator |
1992-12-01 - 2019-05-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 21/2, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2003-02-15
Orhei, Teleşeu |
||
Administrator |
2019-03-11
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
1997-02-17 - 2008-07-07
Sîngerei, 1 |
||
Administrator |
2012-10-24
Teleneşti, Băneşti |
||
Lichidator Administrator |
2004-09-08 - 2019-04-09
Rîşcani, Păscăuţi |
||
Administrator |
2007-05-15
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
1993-09-10 - 2002-01-03
Orhei, str. Dimo N., 136 |
||
Administrator |
2015-01-27
Şoldăneşti, str. Frunze M., 11/A |
||
Administrator |
2005-11-25
Briceni, str. Prietenia, 18 |
||
Administrator |
2015-02-02 - 2020-10-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |