Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2003-12-17
Cimişlia, Batîr |
||
Administrator |
2004-09-22 - 2024-02-09
Hînceşti, Cărpineni |
||
Administrator |
2018-02-12
Cimişlia, Suric |
||
Administrator |
1997-09-19 - 2017-09-11
Ştefan Vodă, Slobozia |
||
Administrator |
1997-11-04
Teleneşti, Codrul Nou |
||
Administrator |
2004-10-14 - 2017-09-12
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
2022-12-29
Cimişlia, Hîrtop |
||
Administrator |
2002-05-14 - 2019-01-23
Floreşti, Cunicea |
||
Administrator |
2005-05-04
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 15/2, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2015-01-27
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator |
2017-09-25
Cimişlia, Cenac |
||
Administrator |
2011-05-04
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
2000-07-20
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
2009-05-08
Hînceşti |
||
Lichidator |
1997-10-22 - 2019-04-05
Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 16 |
||
Administrator |
2000-09-07 - 2001-07-27
Rîşcani, str. Trandafirilor, 19 |
||
Administrator |
2020-04-28 - 2024-02-09
Orhei, Vîşcăuţi |
||
Administrator |
2022-02-01
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
1999-04-29 - 2019-04-16
Ungheni, Bumbăta |
||
Administrator |
2017-08-29
Cimişlia, Ivanovca Nouă |
||
Administrator |
2004-12-01 - 2009-04-08
Taraclia, Tvardiţa, str. Ceapaev, 137 |
||
Administrator |
2016-11-02 - 2024-06-04
Ialoveni, Văsieni |
||
Administrator |
1993-01-28 - 1998-06-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 3/1 |
||
Administrator |
1992-12-30
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2019-09-02
Cimişlia, Batîr |
||
Administrator |
1998-04-09 - 2000-02-25
Anenii Noi, Calfa |
||
Administrator |
2017-06-26
Căuşeni, Grigorievca |
||
Administrator |
1993-02-12
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator |
2000-07-17
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2004-10-07 - 2024-02-09
Teleneşti, Leuşeni |
||
Administrator |
2018-06-06
Hînceşti, Paşcani |
||
Administrator |
2007-09-10 - 2024-02-12
Cimişlia, Munteni |
||
Administrator |
1996-12-24
Anenii Noi, Floreni, str. Cobzarilor, 1 |
||
Administrator |
2018-05-10 - 2024-02-13
Cimişlia, Javgur |
||
Administrator |
2019-02-21
Hînceşti, Voinescu |