Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-03-21 - 2006-10-26
Soroca, Cosăuţi |
||
Administrator |
2005-06-22
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
2013-12-10
Cimişlia, Ciucur-Mingir |
||
Administrator |
2008-05-13
Ialoveni, Văsieni |
||
Administrator |
2013-12-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Testemiţeanu N., 18 |
||
Administrator |
2019-12-16
Hînceşti, Mireşti |
||
Administrator |
2014-09-29 - 2024-06-03
Cimişlia, str. Costin Miron, 26 |
||
Administrator |
2015-12-22
Hînceşti, Ivanovca |
||
Administrator |
2001-06-28 - 2020-09-08
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
2000-06-14 - 2020-09-04
Şoldăneşti, Receşti |
||
Lichidator Administrator |
1995-06-05 - 2017-12-01
Floreşti, Mărculeşti, str. Sovhozului, 20 |
||
Administrator |
2011-07-20 - 2018-11-22
Criuleni, Jevreni |
||
Administrator |
2014-05-29
Soroca, Egoreni |
||
Administrator Lichidator |
2005-09-23 - 2019-04-11
Briceni, str. Lazo S., 2 |
||
Administrator |
1996-04-25
mun. Chişinău, Hulboaca, str. Ştefan cel Mare, 72 |
||
Administrator |
1997-05-21
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Lazo S., 21 |
||
Administrator |
1998-07-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 49 |
||
Administrator |
2018-02-15
Cimişlia, Mihailovca |
||
Administrator |
2000-10-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 8/6, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2009-03-18 - 2019-11-06
Rîşcani, Hiliuţi |
||
Administrator |
2001-01-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 46/4, ap.(of.) 6 |
||
Administrator Lichidator |
2004-06-22 - 2021-01-21
Edineţ, Cuconeştii Noi |
||
Administrator |
2010-11-09
Edineţ, Hancăuţi |
||
Administrator |
2012-07-04
Donduşeni, str. Vieru Igor, 18 |
||
Administrator |
1998-06-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7 |
||
Administrator |
1999-11-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 80/6, ap.(of.) 140 |
||
Administrator |
2006-12-11
Drochia, Miciurin |
||
Administrator |
2002-02-04 - 2020-09-04
Orhei, Susleni |
||
Administrator |
2015-02-23 - 2017-10-03
Soroca, str. Grădinarilor, 48 |
||
Administrator |
1999-01-29
Ungheni, Chirileni |
||
Administrator |
2014-08-04 - 2018-05-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 17, ap.(of.) 602 |
||
Administrator |
2001-10-19 - 2021-01-22
Teleneşti, Tîrşiţei |
||
Administrator |
2006-10-18 - 2021-01-29
Edineţ, Gordineşti |
||
Administrator |
2002-01-24 - 2021-02-01
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 7/3, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2011-11-17 - 2021-09-17
Ialoveni, str. Costin Miron, 10 |