Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-06-10
Nisporeni, str. Tînjeleşti, 1 |
||
Administrator |
2004-11-04
Orhei, Vîşcăuţi |
||
Administrator |
2013-02-19
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Tereşkova, 14 |
||
Administrator |
2013-03-05
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Barladean, 10 |
||
Administrator |
2002-03-05 - 2011-04-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dokuceaev V., 6 |
||
Administrator |
2013-03-13
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Tereşkova, 8 |
||
Administrator |
2013-10-21
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 96 |
||
Administrator |
2005-09-07 - 2024-06-03
Leova, str. Independenţei, 48, ap.(of.) 29 |
||
Lichidator |
2002-10-01
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 244 |
||
Administrator Lichidator |
2000-09-29
Străşeni, Grebleşti |
||
Administrator |
2011-02-10
Donduşeni, Moşana |
||
Administrator |
2009-05-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Drumul Crucii, 63 |
||
Administrator |
2011-02-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Inculeţ Ion, 105/2, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1997-10-23
Nisporeni, str. Ioan Vodă, 26, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1996-05-21
Ştefan Vodă, Popeasca, str. Alexandru cel Bun, 3 |
||
Administrator |
2009-08-25
Ungheni, Măcăreşti |
||
Administrator |
1993-09-23
Cahul, str. Haiducilor, 1A |
||
Administrator |
2008-11-14
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Administrator |
2000-10-23 - 2021-09-13
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1998-12-25 - 2008-06-18
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 31A, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
2001-01-11 - 2021-09-13
Şoldăneşti, str. Muncitorilor, 82 |
||
Administrator |
2013-11-29
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 119 |
||
Administrator |
2001-06-21 - 2021-09-13
Şoldăneşti, Cotiujenii Mari |
||
Lichidator Administrator |
2008-02-28 - 2020-03-17
Floreşti, Zarojeni |
||
Administrator |
2013-11-28
Sîngerei, Copăceni |
||
Administrator |
2006-03-22 - 2023-11-28
Cahul, Iujnoe |
||
Administrator |
2014-11-17
Căuşeni, Ucrainca |
||
Administrator |
2013-12-09
Glodeni, Duşmani |
||
Administrator |
1995-02-03
Rîşcani, str. Bucuriei, 15 |
||
Administrator |
1999-05-31 - 2024-06-03
Basarabeasca, Iserlia |
||
Administrator |
1995-04-26
Cimişlia, Cenac |
||
Administrator Lichidator |
2002-08-14 - 2017-08-29
Ocniţa, Sauca |
||
Administrator |
2009-04-15
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2013-09-18 - 2024-06-03
Cimişlia, str. Iorga Nicolae |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-10-25 - 2016-03-02
Leova, Borogani |