Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2020-07-29
Teleneşti, Codrul Nou |
||
Administrator |
2003-08-13
Leova, str. Cahul, 3 |
||
Administrator |
2001-05-22 - 2016-12-27
Cahul, Giurgiuleşti |
||
Administrator Lichidator |
2000-04-19
Hînceşti, Mingir |
||
Administrator |
2009-10-20 - 2022-03-21
Sîngerei, Cozeşti |
||
Administrator |
2008-02-20 - 2019-09-25
Ocniţa, Grinăuţi-Raia |
||
Administrator |
2020-02-05 - 2024-06-10
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
1998-04-08 - 2019-03-19
Ungheni, Rădenii Vechi |
||
Administrator |
1997-09-29 - 2019-03-19
Bălţi, str. Puşkin A., 27, ap.(of.) 72 |
||
Administrator |
1993-08-02
Ştefan Vodă, Purcari, str. Lazo S. |
||
Administrator |
1993-10-12
Basarabeasca, Iordanovca |
||
Administrator |
2002-11-22
Criuleni, Ratuş |
||
Administrator |
2005-10-25 - 2019-03-21
Sîngerei, Bursuceni |
||
Administrator Lichidator |
1999-03-11 - 2019-09-27
Leova, Borogani |
||
Administrator |
2018-05-28
Teleneşti |
||
Administrator |
2007-07-19 - 2023-10-19
Cimişlia, Cenac |
||
Administrator |
1999-07-15 - 2018-11-26
Bălţi, str. Industrială, 4 |
||
Administrator |
2020-12-15 - 2024-02-06
Teleneşti, Zahareuca |
||
Administrator |
2008-01-18
mun. Chişinău, Truşeni, str. Doina, 29/A |
||
Administrator Lichidator |
2008-06-06 - 2022-03-22
Străşeni, Vorniceni, str. Sfatul Ţării, 29 |
||
Administrator |
2005-09-05
Orhei, Isacova |
||
Administrator |
2008-02-06
Teleneşti, Ineşti |
||
Administrator |
2015-02-06
Orhei, Sirota |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-09-22 - 2012-11-07
Rîşcani, Ciubara |
||
Administrator |
2004-08-18
Călăraşi, Săseni |
||
Administrator |
2021-02-16
Orhei, Ghetlova |
||
Administrator |
1999-08-05 - 2018-05-30
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
2004-09-06 - 2020-02-19
Floreşti, Ştefăneşti |
||
Administrator Lichidator |
1995-07-10 - 2022-03-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 203 |
||
Administrator |
2014-02-26
Hînceşti, Cărpineni |
||
2005-06-22 - 2010-11-16
Cahul, Văleni |
|||
Administrator |
2009-03-25
Anenii Noi, Gura Bîcului, str. Soltîs Ion, 4 |
||
Administrator |
2002-01-28
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
2000-05-15
Orhei, Izvoare |
||
Administrator |
1992-11-12 - 2020-02-20
Taraclia, 3 |