Servicii pentru agricultură
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-09-21 - 2022-03-16
Leova, Sărăteni |
||
Administrator |
2003-06-18 - 2022-03-16
Leova, Covurlui |
||
Administrator |
2001-07-27 - 2022-03-16
Basarabeasca, str. Ţăranilor, 6 |
||
Administrator |
2005-02-10
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator Lichidator |
2012-05-22 - 2024-05-02
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator Lichidator |
1999-06-16
Cimişlia, Cenac |
||
Administrator |
1998-02-19 - 2024-04-04
Criuleni, str. Biruinţei bd., 17, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2000-01-10 - 2024-06-07
Teleneşti, Cucioaia |
||
Administrator |
2003-07-17 - 2019-07-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza Vodă, 12 |
||
Administrator |
2003-08-13 - 2019-05-29
Glodeni, Duşmani |
||
Administrator |
2017-01-26 - 2024-06-10
Teleneşti, Ţînţăreni |
||
2003-07-17 - 2019-07-26
Cantemir, str. Trandafirilor, 8, ap.(of.) 16 |
|||
Administrator |
2003-07-28 - 2019-07-26
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
1999-06-25 - 2019-05-23
Briceni, Bulboaca |
||
Administrator |
2015-08-20
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
2004-01-19 - 2024-04-04
Taraclia, Hagichioi |
||
Administrator |
2001-03-26 - 2019-06-14
Ocniţa, Grinăuţi-Raia |
||
Administrator |
1999-08-06
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator |
1998-02-13 - 2017-04-20
Criuleni, Cimişeni |
||
Administrator |
2015-08-20
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
2019-08-19
Hînceşti, Sofia |
||
Administrator |
1998-02-02
Cimişlia, Albina |
||
Lichidator Administrator |
2004-04-17 - 2019-03-11
Orhei, Pelivan |
||
Lichidator Administrator |
2004-02-25 - 2019-03-13
Cantemir, Victorovca |
||
Administrator |
2012-10-03 - 2019-09-24
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
2004-07-01
Taraclia, Albota de Jos |
||
Administrator |
2001-01-19 - 2017-04-13
Călăraşi, Bravicea |
||
Administrator |
2006-05-31 - 2022-06-08
Orhei, Mălăieşti |
||
Administrator |
2017-10-05 - 2024-09-11
Rezina, Ghiduleni |
||
Lichidator |
2001-12-27 - 2016-09-29
Nisporeni, Brătuleni |
||
Administrator |
2022-05-06
Orhei, Jora de Jos |
||
Lichidator Administrator |
2007-04-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Şciusev A., 60/1 |
||
Administrator |
2007-02-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 202 |
||
Administrator |
2017-01-25 - 2024-03-07
Teleneşti, Brînzenii Noi |
||
Administrator |
2003-07-15 - 2019-03-14
Soroca, str. Gutuilor, 2 |