Creşterea animalelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2004-03-29 - 2010-11-18
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
1993-09-23 - 1998-03-30
Hînceşti, Voinescu |
||
Administrator |
1993-11-12 - 1997-10-09
Hînceşti, Secăreni |
||
Administrator |
2007-01-25
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
2000-02-29
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
2010-04-14
Taraclia, Tvardiţa, str. Ceapaev, 295 |
||
Administrator |
2004-06-02
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Aerodromului, 11/1, ap.(of.) CM |
||
Administrator |
1994-06-09 - 1999-08-23
Hînceşti, Negrea |
||
Administrator |
1993-11-05 - 2020-04-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eliade Mircea, 30, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-07-05 - 1998-01-19
Hînceşti, Sofia |
||
Administrator |
1994-07-07 - 1997-12-08
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
2012-03-20
Glodeni, Cajba |
||
Administrator |
2001-05-07 - 2011-11-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65, ap.(of.) 615 |
||
Administrator |
2001-08-15
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
1994-11-30 - 2018-06-15
Cahul, str. Tineretului, 10/1, ap.(of.) 97 |
||
Administrator |
2004-02-13
Nisporeni, str. Marii Adunări Naţionale, 10, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
1994-12-05 - 2018-06-15
Cahul, str. Ioan Vodă cel Cumplit, 71, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1995-07-13 - 2001-09-28
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1995-08-02 - 2000-07-11
Hînceşti, Oneşti |
||
Administrator |
2007-12-19
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
2009-03-02
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1992-12-15
mun. Chişinău, Sîngera, str. 31 August 1989, 41 |
||
Administrator |
1996-02-01 - 2021-02-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 112 |
||
Administrator |
2008-09-18 - 2020-02-10
Făleşti, Popovca |
||
Administrator |
1994-08-05 - 2018-04-10
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 195 |
||
Administrator |
1996-06-26 - 1999-02-17
Hînceşti, Anini |
||
Administrator |
1993-01-27 - 2020-02-10
Bălţi, str. Mecinikov, 11 |
||
Administrator |
1994-02-02 - 2018-04-10
Hînceşti, str. Kogălniceanu Mihail, 3, ap.(of.) 40 |
||
Administrator |
2014-11-17
Leova, Romanovca, str. Independenţei, 2 |
||
Administrator |
1996-09-23 - 1998-02-10
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
1996-09-23 - 1997-12-26
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
1993-04-26
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
1997-03-11 - 2000-11-20
Hînceşti, Bălceana |
||
Administrator |
1992-10-02
Făleşti, Bocani |
||
Administrator |
1994-06-10
Făleşti, str. Cetatea Neamţului, 13 |