Creşterea animalelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2001-03-02 - 2011-12-05
Ungheni, str. Romană, 112/A |
||
Administrator |
1996-04-18 - 2000-03-14
Floreşti, Roşieticii Vechi |
||
Administrator |
1996-04-03
Drochia |
||
Lichidator |
2012-01-20 - 2016-03-04
Cimişlia, Albina |
||
Administrator |
2011-12-02 - 2018-12-13
Sîngerei, Drăgăneşti |
||
Administrator Lichidator |
2014-07-25
Rîşcani, Sturzeni |
||
Lichidator Administrator |
2007-11-01 - 2017-03-02
Ocniţa, Corestăuţi |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2000-09-28 - 2013-04-01
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
1997-12-23 - 2000-10-24
Floreşti, Ciutuleşti |
||
1995-01-23 - 2005-06-02
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Sovetscoi Armii, 18 |
|||
Administrator |
1995-01-20 - 2019-07-24
Cantemir, Cania, str. Tineretului, 17 |
||
Administrator |
1996-12-19 - 2019-07-24
Cantemir, Enichioi |
||
Administrator |
1995-01-23 - 2019-07-24
Cantemir, Enichioi |
||
Administrator |
1998-03-04 - 2019-07-24
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Administrator |
1996-12-17 - 2019-07-24
Cantemir, Ciobalaccia |
||
Lichidator Administrator |
1995-12-19
Soroca, str. Eminescu Mihai, 7, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1995-06-05
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Voroşilov, 5 |
||
Administrator |
1994-07-26 - 1998-08-01
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
1995-01-27 - 2001-12-07
Făleşti, Mărăndeni |
||
Administrator |
2007-09-10
Edineţ, Cepeleuţi |
||
Administrator |
1996-04-27 - 2000-06-28
Făleşti, Chetriş |
||
Administrator |
1997-03-28 - 2000-08-24
Făleşti, Obreja Nouă |
||
Administrator |
1999-10-22
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator |
2011-07-05
Cahul, Andruşul de Jos |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2012-05-08
Rîşcani, Singureni, str. Viteazul Mihai, 60 |
||
Administrator |
1992-10-20 - 2001-03-30
Hînceşti, Nemţeni, str. Alexandru cel Bun, 32, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1992-12-30 - 2000-10-27
Hînceşti, str. Livezilor, 25 |
||
Administrator |
2006-01-18 - 2019-07-25
Cantemir, Stoianovca |
||
Administrator |
2000-10-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 64, ap.(of.) 93 |
||
Administrator |
1993-06-30 - 2019-07-25
Cantemir, Ciobalaccia, str. Tineretului |
||
Administrator |
1993-03-03 - 1997-09-22
Hînceşti, Voinescu |
||
Administrator |
1993-03-25 - 2000-03-24
Hînceşti, str. Comisarul Mihai Moraru, 24 |
||
Administrator |
2005-11-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 9/2, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
1998-02-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Varlaam, 52, ap.(of.) 25 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1998-02-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Russo Alecu, 1 |