Creşterea animalelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2000-11-09 - 2007-11-13
Glodeni, str. Stere C., 17 |
||
Administrator |
1994-04-05 - 2006-06-16
Sîngerei, str. Testemiţeanu N., 26 |
||
Administrator Lichidator |
1996-08-21 - 2008-04-07
Bălţi, str. Miţkevici, 57/A |
||
Administrator |
2013-03-06
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
1995-04-04 - 2017-09-13
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1992-12-15 - 2017-09-29
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1993-03-25 - 2018-04-06
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 70 |
||
Administrator |
1995-02-01 - 2019-07-12
Cantemir, Antoneşti |
||
Administrator |
2013-02-14 - 2020-04-16
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
1993-02-24 - 2018-04-06
Ungheni, str. Creangă Ion, 19, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2014-11-04 - 2020-04-16
Hînceşti, str. Codrilor, 96 |
||
Administrator |
2014-03-19
Taraclia, Valea Perjei |
||
Administrator |
1993-12-21 - 1999-08-13
Soroca, str. Luceafărul, 5, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1994-03-22 - 2001-04-27
Soroca, str. Luceafărul, 14, ap.(of.) 24 |
||
Administrator |
1994-12-19 - 2006-09-20
Cahul, Iasnaia Poleana |
||
Administrator |
2002-04-03
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
1994-12-22 - 2000-12-14
Soroca, Şolcani |
||
Administrator |
1995-01-19 - 2000-09-06
Soroca, str. Grădinarilor, 43 |
||
Administrator |
1995-11-06 - 2007-02-12
Cahul, str. Nencev Teodor, 15 |
||
Administrator |
1995-03-06 - 2002-05-27
Soroca, Iarova |
||
Administrator |
1996-02-26 - 2009-06-24
Cahul, str. Ştefan cel Mare, 17, ap.(of.) 93 |
||
Administrator |
1993-06-22 - 2020-04-16
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Mira, 18 |
||
Administrator |
1994-12-05 - 2009-02-16
Cahul, str. Negruzzi C., 121, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1992-09-23 - 2008-09-10
Edineţ, str. Roşca Valentin, 159 |
||
Administrator |
2001-03-28
Edineţ, Brătuşeni, str. 28 Iunie, 24 |
||
Administrator |
1992-09-30 - 2007-01-25
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
1999-06-25
Edineţ, Tîrnova |
||
Administrator |
1995-04-12 - 2020-02-07
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
1993-08-28 - 2024-03-06
Glodeni, Petrunea |
||
Administrator |
2003-04-01 - 2009-02-19
Donduşeni, Tîrnova |
||
Administrator |
1999-04-26
Briceni, Şirăuţi |
||
1994-11-16 - 2004-04-21
Edineţ, Cupcini, str. Salcîmilor, 9 |
|||
Administrator |
1995-07-11 - 2000-11-01
Soroca, str. Iachir I., 13 |
||
Administrator |
2000-04-04 - 2008-01-25
Edineţ, Trinca |
||
Lichidator Administrator |
2002-08-16 - 2011-03-16
Edineţ, Şofrîncani |