Creşterea animalelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2000-03-22 - 2009-02-27
Edineţ, Alexeevca |
||
Administrator |
1999-07-02 - 2010-03-09
Edineţ, Oneşti |
||
Administrator |
1996-03-15
Hînceşti, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 33 |
||
Administrator |
1996-07-25 - 2017-04-13
Criuleni, Slobozia-Duşca, str. Trandafirilor, 15 |
||
1996-11-04 - 2004-09-09
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Lupu Vasile, 22 |
|||
Administrator |
1999-04-07
Soroca, Stoicani |
||
Administrator |
2009-02-03 - 2017-03-29
Nisporeni, Valea-Trestieni |
||
Administrator |
1996-05-30 - 1999-12-03
Anenii Noi, Ochiul Roş |
||
1992-09-17 - 2002-08-05
Călăraşi, Temeleuţi |
|||
Administrator |
1994-03-10 - 2001-04-09
Călăraşi, str. Alexandru cel Bun, 56, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1994-03-22 - 2000-05-23
Călăraşi, Vălcineţ |
||
1994-04-07 - 2010-03-03
Nisporeni, str. Alecsandri Vasile, 24 |
|||
Administrator |
2008-04-16
Floreşti, Ghindeşti, str. Fabricii, 1 |
||
Administrator |
1994-11-15 - 2000-08-28
Călăraşi, Hîrjauca |
||
Administrator |
2000-05-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 109 |
||
Administrator |
1995-03-28 - 2001-09-21
Călăraşi, Răciula |
||
Administrator |
2001-07-04
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
1996-03-26 - 2000-03-10
Călăraşi, Temeleuţi |
||
Administrator |
2008-02-18 - 2019-01-30
Drochia, Popeştii de Jos |
||
Administrator |
1996-11-14 - 2000-10-26
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
1999-06-18 - 2018-12-07
Glodeni, Duşmani |
||
Administrator Lichidator |
2001-02-06 - 2007-08-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Suceviţa, 41, ap.(of.) 64 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
1992-03-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 47 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2003-07-09
Străşeni, Lozova, str. Biruinţei, 3 |
||
Administrator |
2000-02-18
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
1998-08-05
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 6 |
||
Administrator |
2011-04-29
Soroca, Rudi |
||
Administrator |
1993-01-12 - 2001-04-20
Leova, str. <, 28 |
||
Administrator |
1993-07-06 - 2000-09-29
Leova, Tochile-Răducani |
||
Administrator |
1996-04-30 - 1999-11-22
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
1996-07-16 - 2000-02-25
Leova, Cupcui |
||
Administrator |
1996-08-15 - 2000-03-20
Leova, Cazangic |
||
Administrator |
1994-04-07 - 2000-03-03
Nisporeni, Zberoaia |
||
Administrator |
1994-08-23 - 2018-09-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Hristo Botev, 21, ap.(of.) 33 |
||
Administrator |
1994-06-24 - 2000-03-10
Nisporeni, Bolţun |