Creşterea animalelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-05-02 - 1999-12-24
Donduşeni, Teleşeuca |
||
Administrator |
1992-12-23 - 1999-11-25
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
1994-04-18 - 2000-03-24
Ştefan Vodă, Carahasani |
||
Administrator |
1995-08-15 - 2000-03-30
Ştefan Vodă, Crocmaz, str. Păcii, 5 |
||
Administrator |
2008-04-30 - 2011-08-09
Cahul, Ursoaia |
||
Administrator |
1994-10-10 - 2001-03-16
Drochia, str. Biruinţei, 2 |
||
Administrator |
1995-03-14 - 2000-11-02
Drochia, str. <, 1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1996-03-01 - 1999-12-16
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
1996-03-15 - 1999-10-07
Drochia, Cotova |
||
Administrator |
2003-06-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 60, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1996-02-28
Ialoveni |
||
Administrator |
1997-12-22
Ialoveni, Puhoi |
||
Administrator |
1996-09-26 - 2001-07-19
Drochia, 13 |
||
Administrator |
1999-05-12 - 2001-05-28
Ialoveni, Costeşti, str. Şcolilor, 24 |
||
Administrator |
1995-05-25
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 8 |
||
Administrator |
1995-06-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 7 |
||
Administrator |
1996-05-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 24 |
||
Administrator |
1997-09-02 - 2002-04-01
Drochia, Nicoreni |
||
Administrator |
1997-12-26 - 2000-02-25
Drochia, Hăsnăşenii Noi |
||
Administrator |
1997-12-26 - 2000-07-21
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
1993-02-18 - 2017-12-14
Bălţi, str. Goncearov Ivan pasaj, 13 |
||
Administrator |
2001-11-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 15, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2002-10-18
mun. Chişinău, Cheltuitori |
||
Administrator |
1992-08-11
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Prunului, 26 |
||
Administrator |
1996-03-15 - 2001-10-29
Edineţ, str. Lazo S., 112 |
||
Administrator |
1996-09-04 - 2002-05-08
Edineţ, str. Florilor, 101/17 |
||
Administrator |
1997-07-08 - 1999-12-20
Edineţ, Bleşteni |
||
Administrator |
1997-11-13 - 1999-11-24
Edineţ, Lopatnic |
||
Administrator |
1998-01-28 - 2000-01-24
Edineţ, Bădragii Vechi |
||
Administrator |
1998-01-29 - 2000-06-26
Edineţ, Alexăndreni |
||
Administrator |
1998-03-20 - 2000-05-19
Edineţ, Oneşti |
||
Administrator |
1999-06-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Putnei, 28 |
||
Administrator |
1998-04-08 - 2000-10-26
Floreşti, Cuhureştii de Sus |
||
Administrator |
1998-07-10 - 2000-08-24
Soroca, Cerlina |
||
Administrator |
1994-04-27 - 2000-01-28
Cantemir, Tartaul |