Creşterea animalelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-11-09 - 2019-07-05
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
1995-02-14 - 2019-07-05
Cantemir, Goteşti |
||
Administrator |
1994-09-07 - 2019-07-05
Cantemir, Coştangalia |
||
Administrator Lichidator |
1994-07-15 - 2008-07-18
Hînceşti, Lăpuşna |
||
Administrator |
2009-06-09 - 2021-02-04
mun. Chişinău, Bubuieci, str. Lazo S., 43 |
||
Administrator |
2014-09-01
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
1998-09-15
Donduşeni, Moşana |
||
Administrator |
2002-02-14 - 2011-02-21
Căuşeni, Copanca, str. Alba-Iulia |
||
Administrator |
1998-02-18
Ungheni, Sineşti |
||
Administrator |
1995-11-01 - 2019-05-28
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
1994-07-01 - 2000-03-17
Criuleni, Izbişte |
||
Administrator |
2004-09-22
Anenii Noi, Hîrbovăţ, str. Lazo S., 20 |
||
Administrator |
1996-04-10 - 1997-06-27
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1996-04-10 - 2000-04-04
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1996-04-10 - 1997-06-27
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1996-04-10 - 1997-06-27
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1996-04-10 - 1997-06-27
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1996-04-10 - 1997-06-27
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1996-04-10 - 1997-06-27
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
1996-07-19 - 2000-03-03
Criuleni, Slobozia-Duşca |
||
Administrator |
1997-03-20 - 1999-10-26
Criuleni, Boşcana |
||
Administrator |
1998-12-03 - 1999-09-30
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator Lichidator |
2001-10-29 - 2006-02-08
Ungheni, str. Eminescu Mihai, 30 |
||
Administrator |
2005-03-15
Dubăsari, Holercani |
||
Administrator |
2005-03-28
Anenii Noi, Troiţa Nouă |
||
Întreprinzător Individual IOVU OLEG Lichidator Administrator |
2005-04-19 - 2014-05-16
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
1994-06-24 - 1999-03-29
Căuşeni, Chircăieştii Noi |
||
Lichidator Administrator |
1996-02-28 - 2006-01-10
Dubăsari, Holercani |
||
Administrator |
1997-12-12 - 2000-03-29
Ialoveni, Cărbuna |
||
Administrator |
1997-12-24 - 2006-01-12
Rezina, Cuizăuca |
||
Administrator |
2005-08-18
Căuşeni, Ucrainca |
||
Administrator |
1993-12-08 - 2005-12-28
Căuşeni, Copanca |
||
Administrator |
1994-04-08 - 1998-02-27
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1993-06-26 - 2020-01-31
Criuleni, Ohrincea |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator Lichidator |
1996-03-28 - 2007-01-09
Anenii Noi, Gura Bîcului |