Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2007-11-08
Drochia, Gribova |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1995-03-07
Leova, Sărăteni |
||
1992-07-09 - 2010-12-13
Străşeni, Cojuşna, str. Dragoş Vodă, 19 |
|||
Administrator |
2007-08-20 - 2020-12-10
Ialoveni, str. Păcii, 1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2010-11-11 - 2020-02-24
Ştefan Vodă, Palanca, str. Livezilor, 22 |
||
Lichidator Administrator |
2005-11-14 - 2019-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/G |
||
Lichidator Administrator |
2006-03-14 - 2019-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/G |
||
Lichidator Administrator |
2006-12-18 - 2019-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/G |
||
Administrator |
2008-03-31 - 2022-03-22
Briceni, Cotiujeni |
||
Administrator |
1999-04-13 - 2022-03-22
Hînceşti, Fundul Galbenei |
||
Administrator |
2013-01-10 - 2024-05-03
Cahul, Lebedenco |
||
Administrator |
1994-08-25 - 2013-04-22
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Doctor Svirski, 3 |
||
Administrator |
2011-12-15
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Administrator |
2008-02-25 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 5/3, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2008-02-16 - 2020-12-14
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 22/3, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
2000-11-21
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Lenin, 106 |
||
Administrator |
2013-07-11
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Dumbravei, 41 |
||
Administrator |
1997-12-02
Cahul, Taraclia de Salcie |
||
Administrator |
1996-06-04 - 2013-05-28
Rîşcani, Mihăilenii Noi |
||
Administrator |
1992-04-29 - 2019-12-13
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 16, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
1995-05-18 - 2004-03-15
Călăraşi, Dereneu |
||
Administrator |
1998-08-25
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
1999-01-22
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Lichidator Administrator |
1994-07-01 - 2011-09-09
Ştefan Vodă, Viişoara |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator |
1996-02-20 - 2007-12-10
Teleneşti, Cucioaia |
||
Administrator |
2011-11-03 - 2019-12-18
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 31, ap.(of.) 11 |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2011-03-31 - 2020-02-25
Donduşeni, Pocrovca |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-20 - 2020-12-16
Orhei, str. Lupu Vasile, 171, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1992-10-21 - 2019-12-20
Şoldăneşti, Şestaci |
||
Administrator Lichidator |
2014-10-17
Hînceşti, Cărpineni, str. Grădinarilor, 74 |
||
Administrator |
2013-05-16 - 2019-12-31
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
2003-05-13 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Magda Isanos, 15, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
1994-03-30
Cimişlia, Selemet |
||
Administrator |
2009-05-18
Criuleni, Porumbeni |
||
Administrator |
1994-10-26
Cahul, Andruşul de Jos |