Cultura pomuşoarelor, fructelor, nucilor şi altor culturi fructifere
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-04-04
Ştefan Vodă, str. 31 August, 18, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
2009-06-11 - 2021-03-16
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator |
2003-11-11
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 68/3, ap.(of.) 71 |
||
1995-05-19 - 2005-03-21
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 67 |
|||
Administrator |
2003-02-18
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
2000-01-28
Sîngerei, str. Independenţei, 107 |
||
Administrator |
2003-12-29
Hînceşti, Fîrlădeni |
||
Administrator |
1999-11-18 - 2008-05-27
Ştefan Vodă, Semionovca |
||
Administrator |
2000-10-27 - 2017-09-19
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lenin, 205 |
||
Lichidator Administrator |
1998-09-08 - 2024-03-12
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 84 |
||
Administrator |
1999-03-09
Donduşeni, Sudarca |
||
Administrator |
2003-05-22 - 2019-02-15
mun. Chişinău, Truşeni, str. Donici A., 15 |
||
Administrator |
2002-01-09
Călăraşi, str. Călăraşilor, 10 |
||
Administrator |
2000-03-06
Făleşti, Pompa |
||
Administrator |
1999-05-17 - 2017-05-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 176, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2004-09-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi Constantin bd., 2/2, ap.(of.) 194 |
||
Administrator |
2003-12-12
Taraclia, str. Serebreak M., 96 |
||
Administrator |
2004-11-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ţarinei, 107/1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2013-07-19 - 2019-02-20
Floreşti, Ciutuleşti |
||
Administrator |
2002-11-01 - 2019-04-15
Ungheni, Floriţoaia Veche |
||
Administrator |
1992-08-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bucureşti, 67 |
||
Administrator |
2012-12-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55/3, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2003-08-25 - 2019-08-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ghibu Onisifor, 2, ap.(of.) 111 |
||
Administrator |
2008-04-08 - 2019-02-28
Bălţi, str. Decebal, 160, ap.(of.) 70 |
||
Administrator Lichidator |
2007-02-13 - 2022-03-18
Camenca, str. Kirov, 4 |
||
Administrator |
1993-03-10 - 2017-04-21
Dubăsari, Corjova |
||
Administrator Administrator |
2006-12-18
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
1998-08-26 - 2019-06-13
Rîşcani, Pîrjota |
||
Administrator |
1993-01-29 - 2019-03-05
Bălţi, str. Franco I., 38 |
||
Administrator |
2003-03-14 - 2019-09-19
Briceni, str. Eminescu Mihai, 103 |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2023-10-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Belgrad, 21/3 |
||
Lichidator Administrator |
1992-10-07
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
2002-11-22
Criuleni, Ratuş |
||
Administrator |
1997-08-12 - 2020-02-19
Făleşti, Răuţel |
||
Administrator |
2019-08-09
Căuşeni, Plop-Ştiubei |