|
|
2005-09-30
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 65/3, ap.(of.) 261
|
|
|
|
2012-06-27
Rîşcani, Aluniş
|
|
|
|
2013-08-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciuflea, 4, ap.(of.) 42
|
|
|
|
2004-07-15 - 2017-01-16
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Hânceşti şos., 60/1, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2006-01-05
Leova, Cupcui
|
|
|
|
2014-02-18
Orhei, Peresecina
|
|
|
|
2013-03-20 - 2017-06-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 68/2, ap.(of.) 51
|
|
|
|
2014-05-29 - 2022-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kogălniceanu Mihail, 17
|
|
|
|
2014-10-17
Bălţi, str. Sorocii, 117/6
|
|
|
|
2002-11-04
Cantemir, Coştangalia
|
|
|
|
2006-08-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Iorga Nicolae, 8
|
|
|
|
2006-07-27 - 2019-01-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 35, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2004-03-23
Anenii Noi, Cobusca Veche
|
|
|
|
2009-08-14
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bănulescu-Bodoni Gavril, 45
|
|
|
|
2013-03-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Balcani şos., 2/1, ap.(of.) 21
|
|
|
|
2014-07-14 - 2018-11-27
Floreşti, Gura Căinarului
|
|
|
|
2007-02-23
Ialoveni, Puhoi
|
|
|
|
2008-03-26
mun. Chişinău, Băcioi
|
|
|
|
2004-06-07 - 2009-08-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Şciusev A., 83
|
|
|
|
2003-08-05 - 2023-09-01
mun. Chişinău, Dobrogea, str. Lazo S., 14
|
|
|
|
2007-09-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 35, ap.(of.) 8
|
|
|
|
2007-10-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 69
|
|
|
|
2011-11-03 - 2024-05-30
Teleneşti, Chiştelniţa
|
|
|
|
1993-11-16
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 10/3, ap.(of.) 2
|
|
|
|
2007-12-11
Ialoveni, Mileştii Mici
|
|
|
|
2007-12-21
Străşeni, Negreşti
|
|
|
|
2008-01-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Gurie Grosu, 3, ap.(of.) 36
|
|
|
|
2003-09-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Traian bd., 13/2, ap.(of.) 85
|
|
|
|
2010-12-16
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 2/2, ap.(of.) 10
|
|
|
|
2013-04-04
Orhei, str. Mahu Vasile, 19
|
|
|
|
2008-05-08
mun. Chişinău, Vatra, str. Ştefan Vodă, 39, ap.(of.) 29
|
|
|
|
2011-11-02 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/3, ap.(of.) 34
|
|
|
|
2008-08-08 - 2016-09-27
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Puşkin A., 57
|
|
|
|
2011-11-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Madan Gheorghe, 87/7
|
|
|
|
2012-08-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30/7, ap.(of.) 270
|
|