Cultura fructelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2005-02-15
mun. Chişinău, Durleşti, str. Vladimirescu Tudor, 69 |
||
Administrator |
2005-12-07
Rezina, str. Suveranităţii, 6 |
||
Administrator |
2011-09-20 - 2022-11-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 64, ap.(of.) 132 |
||
Administrator |
2014-03-03 - 2022-11-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 18/1, ap.(of.) 29 |
||
Administrator |
2010-09-22 - 2022-11-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doina, 84/A |
||
Administrator |
2014-04-24
Anenii Noi, Balmaz |
||
Lichidator Administrator |
1992-10-29 - 2023-05-22
Ialoveni, Costeşti, str. Ştefan cel Mare, 10 |
||
Administrator Lichidator |
2012-09-27 - 2022-11-10
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
1999-12-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 15, ap.(of.) 208 |
||
Administrator Lichidator |
2009-02-10 - 2023-08-25
Criuleni, Măgdăceşti |
||
Administrator |
1995-08-29
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 31 |
||
Administrator |
2014-07-09
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Sverdlov, 50 |
||
Administrator |
2008-01-29
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
2011-09-12
Dubăsari, Holercani |
||
Administrator |
1997-01-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 4/2, ap.(of.) 104 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2009-10-06 - 2022-12-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mioriţa, 3/6 |
||
Administrator |
2015-02-13
Şoldăneşti, Olişcani |
||
Administrator |
2011-10-07
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
2014-02-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu Mihail, 12 |
||
Administrator Lichidator |
2010-10-28 - 2024-04-09
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 67 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate |
2002-11-13
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 87 |
||
Administrator Lichidator |
2008-07-07 - 2023-01-17
Soroca, Schineni |
||
Administrator |
2004-02-26
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 8 |
||
Administrator |
2012-07-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 23, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2013-06-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Academician Natalia Gheorghiu, 30, ap.(of.) 262 |
||
Administrator |
2005-09-07 - 2023-01-18
Ialoveni, Văratic |
||
Administrator |
2007-04-28
Căuşeni, Căinari, str. Mateevici A., 17 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2004-03-12
Orhei, str. Dorobanţi, 82 |
||
Administrator |
2013-10-22 - 2023-01-18
Anenii Noi, Ţînţăreni |
||
Administrator |
2010-07-16 - 2024-08-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 134/c/p 238 |
||
Administrator Lichidator |
2011-11-01 - 2023-01-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu Nicolae, 53/3, ap.(of.) 42 |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2006-10-17
Ştefan Vodă, Tudora |
||
Administrator |
2003-01-10
Bălţi, str. Suceava, 21/B |
||
Administrator |
2006-10-23
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ceapaev, 17 |
||
Administrator |
2006-05-26 - 2023-01-23
Ialoveni, Costeşti |