Cultura fructelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Lichidator Administrator |
2005-02-28 - 2014-03-13
Ialoveni, Ruseştii Noi |
||
Administrator |
1997-03-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 329 |
||
Administrator Lichidator |
2006-05-04 - 2014-07-21
Străşeni, Grebleşti |
||
Lichidator Administrator |
2010-06-17 - 2014-10-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 190/1, ap.(of.) 28 |
||
Administrator |
2012-01-18 - 2014-08-13
UTA Găgăuzia, Gaidar, str. Lomonosov M., 18 |
||
Întreprinzător Individual BEVZIUC SERGIU Lichidator |
2013-05-28 - 2014-10-20
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cibotari Maria, 28 |
||
Administrator |
2000-11-14
UTA Găgăuzia, Avdarma |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2010-11-16 - 2014-11-19
Ialoveni, Dănceni, str. Eminescu Mihai, 4 |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2011-12-13 - 2014-12-17
mun. Chişinău, Truşeni |
||
Lichidator Administrator |
2003-12-18 - 2014-12-30
Leova, Beştemac |
||
Lichidator Administrator |
2013-07-16 - 2015-03-03
UTA Găgăuzia, Comrat, str. 60 let Octeabrea, 8 |
||
Administrator |
1996-12-30 - 2015-01-31
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2005-05-17 - 2015-03-16
Rîşcani, str. Lermontov M., 21 |
||
Lichidator |
2005-12-21 - 2015-07-03
Cimişlia, Batîr |
||
Lichidator Administrator |
2006-07-10 - 2015-03-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 49/6 |
||
Lichidator Administrator |
2006-07-27 - 2015-04-09
Floreşti, str. Testemiţeanu N., 18 |
||
Administrator |
1997-12-10
Teleneşti, Negureni |
||
Lichidator |
2014-05-27 - 2015-04-24
Anenii Noi, Roşcani |
||
Administrator Lichidator |
1992-06-15 - 2015-08-10
Criuleni, Zolonceni |
||
Lichidator Administrator |
2009-03-24 - 2015-07-22
Orhei, Hîjdieni |
||
Lichidator |
2011-07-06 - 2015-08-03
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Cornului, 9/3, ap.(of.) 20 |
||
Administrator Lichidator |
2011-04-27 - 2015-08-06
Rîşcani, Costeşti, str. Ştefan cel Mare, 1, ap.(of.) 24 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2012-04-03 - 2015-09-28
mun. Chişinău, Budeşti |
||
Administrator |
2007-03-01 - 2021-04-01
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Melinicinaia, 24 |
||
Administrator Lichidator |
2013-10-02 - 2015-09-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. 31 August 1989, 139, ap.(of.) 10 |
||
Lichidator Administrator |
1996-03-02
Făleşti, str. Eminescu Mihai, 64 |
||
Lichidator Administrator |
1993-11-04
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Nucarilor, 46 |
||
Administrator |
2014-05-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 16, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
2003-04-15 - 2016-02-15
Străşeni, Sireţi |
||
Lichidator Administrator |
2003-12-04 - 2015-12-14
Făleşti, str. Nistrului, 16 |
||
Lichidator |
2005-07-26 - 2016-02-22
Ungheni, Floreni |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2007-01-31 - 2015-10-27
UTA Găgăuzia, Beşalma, str. Miciurin, 53 |
||
Administrator Lichidator |
2008-01-23 - 2015-12-02
Drochia, str. Independenţei, 47/B, ap.(of.) 48 |
||
Lichidator Administrator |
2013-01-18 - 2015-11-13
Orhei, Berezlogi |
||
Administrator |
2002-04-19
Făleşti, Năvîrneţ |