Cultura fructelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Administrator |
2011-08-20
Leova, Covurlui |
||
Administrator Lichidator |
2001-05-08
Cantemir, str. Trandafirilor, 2 |
||
Lichidator Administrator |
2008-02-29 - 2022-03-11
Soroca, str. Creangă Ion, 20, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2002-03-11
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 373 |
||
Administrator |
2004-02-23
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2004-04-14
Dubăsari, Molovata |
||
Administrator |
2004-03-22
Rîşcani, Horodişte |
||
Lichidator Administrator |
2000-08-23 - 2022-08-12
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 9 |
||
Administrator Administrator provizoriu Administrator provizoriu |
2008-07-22
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 14/3, ap.(of.) 307 |
||
Administrator |
2005-07-27 - 2019-02-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 11/3, ap.(of.) 54 |
||
Administrator |
1993-02-26
Anenii Noi, Albiniţa, str. Chişinăului, 8 |
||
Administrator |
2003-09-22
Străşeni, Lozova, str. Dealul Morilor, 17 |
||
Administrator |
1995-02-17
Rîşcani, str. Şevcenko T., 166 |
||
Administrator |
2002-11-08
Cimişlia, str. Barbu Lăutaru, 1/A |
||
Administrator |
2014-04-18 - 2021-03-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grădina Botanică, 9 |
||
Lichidator Administrator |
2014-09-04 - 2020-12-03
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 17/8, ap.(of.) 91 |
||
Administrator Lichidator |
2004-06-01 - 2008-01-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Asachi Gh., 71/6, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2007-07-12 - 2023-08-23
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Cikalov V., 27 |
||
Administrator |
2012-04-12 - 2024-04-03
Teleneşti, Ordăşei |
||
Administrator |
1995-11-22
Sîngerei, Dobrogea Veche |
||
Administrator |
1992-12-31
UTA Găgăuzia, Copceac, str. Lenin, 94 |
||
Administrator Lichidator |
2008-03-12 - 2019-02-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 73 |
||
Administrator |
2013-01-15
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobedî, 78 |
||
Administrator |
1992-10-20
Criuleni, Paşcani |
||
Administrator |
2011-12-27
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2003-08-25 - 2019-07-05
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
2003-06-18 - 2022-03-16
Leova, Covurlui |
||
Administrator Lichidator |
2012-05-22 - 2024-05-02
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2007-06-12 - 2020-12-07
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Bucureşti, 68 |
||
Administrator |
2003-07-28 - 2019-07-26
Cantemir, Cîrpeşti |
||
Administrator Administrator |
2012-10-04 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 4/A |
||
Lichidator Administrator |
2014-03-13 - 2021-03-18
Ialoveni, Răzeni |
||
Lichidator Administrator |
2014-07-09 - 2020-12-07
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator |
2001-08-09 - 2024-02-22
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 162, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2007-02-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 202 |