Cultura fructelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-04-17
mun. Chişinău, sec. Centru, str. David Aurel, 8 |
||
Administrator |
2004-01-19 - 2017-08-16
Criuleni, Boşcana |
||
Întreprinzător Individual LEU VASILE Lichidator Administrator |
2002-10-17 - 2014-11-05
Ialoveni, Alexandrovca |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2006-09-04
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
2005-02-17
Ialoveni, Mileştii Mici |
||
Administrator |
2013-11-08
mun. Chişinău, Sîngera |
||
Administrator |
2012-07-10
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Ureche Gr., 55/1, ap.(of.) 14 |
||
Administrator Lichidator |
2004-02-03 - 2017-07-04
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2014-06-20
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Grenoble, 128/8 |
||
Administrator |
2006-11-09
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Lichidator Administrator |
2011-04-14 - 2018-10-10
Ialoveni, Ulmu |
||
Administrator |
2013-02-07
Anenii Noi, Floreni |
||
Administrator |
2012-09-14
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Meşterul Manole, 5/2 |
||
Administrator |
2012-03-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 23, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
2009-12-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo N., 7/3, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2004-02-17
Floreşti, Cuhureştii de Jos |
||
Administrator |
2013-11-01 - 2016-10-25
mun. Chişinău, Goianul Nou |
||
Administrator |
2004-02-20
Drochia, Gribova |
||
Administrator |
2008-01-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 9, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2014-09-12 - 2021-12-21
Rezina, Mateuţi |
||
Administrator |
2011-05-05 - 2021-03-09
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 18/1, ap.(of.) 96 |
||
Administrator |
2012-01-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 124 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2013-01-04
Bălţi, str. Konev Ivan, 20, ap.(of.) 8 |
||
Administrator |
2015-03-10
Bălţi, str. Cehov, 23, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
2005-04-22
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 32/1 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere |
2010-09-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 16, ap.(of.) 83 |
||
Administrator |
2002-02-19
Străşeni, str. Orhei, 38B |
||
Administrator |
2009-11-09
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Galaţi, 17 |
||
Administrator |
2014-05-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 9/1, ap.(of.) 51 |
||
Administrator |
2014-02-13
Dubăsari, Doroţcaia |
||
Administrator |
1997-08-19
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Lunacearskii, 6, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2010-02-22
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Buiuclî Anton, 63 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2011-09-09
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2014-05-21
Străşeni, Chirianca |
||
Administrator |
2014-07-24 - 2023-03-09
Orhei, Jora de Sus |