Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2009-11-02 - 2020-12-17
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 16, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2012-08-06
Anenii Noi, Mereni |
||
Întreprinderea Individuală CIOBANU GHEORGHE Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1994-10-10 - 2015-11-12
Ungheni, str. Bernardazzi Alexandru, 19 |
||
Administrator |
2001-07-23 - 2019-12-24
Nisporeni, Vărzăreşti, str. 31 August, 180 |
||
Administrator |
1998-12-30
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2013-02-13
Ungheni, Alexeevca |
||
Administrator |
2008-07-10 - 2019-12-26
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
2010-04-30
Cimişlia, Satul Nou |
||
Administrator Lichidator |
1999-06-18 - 2019-12-26
Drochia, Zguriţa |
||
Administrator Lichidator |
2014-10-17
Hînceşti, Cărpineni, str. Grădinarilor, 74 |
||
Administrator |
2006-09-04
UTA Găgăuzia, Cişmichioi, str. Teplicinaia, 2 |
||
Administrator |
2014-06-11 - 2019-12-31
Floreşti, str. 31 August, 50, ap.(of.) 2 |
||
Administrator Lichidator |
2006-03-17 - 2023-01-11
Călăraşi, Sadova |
||
Lichidator Administrator |
2005-06-01 - 2019-12-30
Cahul, str. Negruzzi C., 129, ap.(of.) 20 |
||
Administrator |
2003-05-13 - 2020-02-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Magda Isanos, 15, ap.(of.) 51 |
||
Lichidator Administrator |
2012-03-07 - 2020-01-02
Glodeni, str. Coroban Vasile, 24 |
||
Administrator |
1993-11-08
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
1993-07-26
Basarabeasca, Abaclia |
||
Administrator |
2006-04-20 - 2020-01-03
Ungheni, Măgurele |
||
Lichidator Administrator |
2010-03-19 - 2020-02-27
Donduşeni, str. Independenţei, 15 |
||
Administrator |
2009-05-18
Criuleni, Porumbeni |
||
Administrator |
2014-03-18
Străşeni, Vorniceni |
||
Administrator |
1994-03-03
Anenii Noi, Speia |
||
Administrator Lichidator |
2014-12-24 - 2023-01-11
Străşeni, Drăguşeni |
||
Administrator |
2012-03-15 - 2020-01-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 2/3, ap.(of.) 57 |
||
Administrator |
2014-05-20 - 2020-05-14
Sîngerei, str. Voiniţchi Eugen, 12, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1995-05-03
Cimişlia, Albina |
||
Administrator Lichidator |
2004-08-10 - 2020-01-14
Criuleni, Răculeşti |
||
Lichidator Administrator |
2003-07-16 - 2020-01-11
Ungheni, Mănoileşti |
||
Administrator |
2007-09-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12/3, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
2014-01-10
Ştefan Vodă, Olăneşti |
||
Administrator |
2013-02-13
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Lenin, 204/A, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2008-05-19 - 2020-05-15
Bălţi, str. Bulgară, 166, ap.(of.) 53 |
||
Administrator |
2008-09-18 - 2020-05-18
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Tineretului, 73 |
||
Administrator |
2009-08-07 - 2020-05-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Pietrarilor, 8, ap.(of.) 67 |