Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-12-18 - 2020-02-18
Făleşti, str. Ştefan cel Mare, 16, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2001-02-22 - 2019-02-21
Anenii Noi, Speia, str. Păcii, 14 |
||
Administrator |
2011-12-27
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator Lichidator |
2003-07-22 - 2019-08-19
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 5/1, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2003-08-25 - 2019-07-05
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
2008-04-08 - 2019-02-28
Bălţi, str. Decebal, 160, ap.(of.) 70 |
||
Administrator |
2001-08-06 - 2019-05-30
Glodeni, Petrunea |
||
Lichidator Administrator |
2010-08-17 - 2019-03-07
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 12, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2003-12-17
Cahul, str. Rumeanţev P., 29, ap.(of.) 18 |
||
Administrator Administrator |
2012-10-04 - 2021-03-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 4/A |
||
Administrator |
2004-02-27 - 2020-02-18
Sîngerei, Drăgăneşti |
||
Lichidator Administrator |
2013-05-23 - 2020-12-07
Orhei, Step-Soci |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2005-08-22 - 2019-03-13
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
2001-08-09 - 2024-02-22
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 162, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Lichidator |
1999-09-16 - 2019-03-15
Floreşti, Trifăneşti |
||
Administrator |
2007-02-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 202 |
||
Lichidator Administrator |
2000-02-25 - 2019-03-15
Drochia, Nicoreni |
||
Administrator Lichidator |
2002-07-19 - 2019-03-18
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
2009-10-20 - 2022-03-21
Sîngerei, Cozeşti |
||
Administrator |
2008-02-20 - 2019-09-25
Ocniţa, Grinăuţi-Raia |
||
Lichidator Administrator |
1992-10-07
Edineţ, Feteşti |
||
Administrator |
1993-10-12
Basarabeasca, Iordanovca |
||
Administrator |
2007-09-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 31, ap.(of.) 3 A |
||
Lichidator Administrator |
1996-10-22 - 2019-03-22
Taraclia, Corten, str. Pobeda, 18 |
||
Administrator |
2010-11-23 - 2019-10-01
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator Lichidator |
2008-06-06 - 2022-03-22
Străşeni, Vorniceni, str. Sfatul Ţării, 29 |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2010-05-14
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
1996-07-22
Orhei, Vatici |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-09-22 - 2012-11-07
Rîşcani, Ciubara |
||
Administrator |
2004-03-30 - 2019-10-04
Criuleni, Corjova |
||
Administrator |
2011-10-27 - 2021-03-19
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Alexandru cel Bun, 97, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2009-11-05 - 2019-10-09
Soroca, str. Gutuilor, 11 |
||
Administrator |
2008-11-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 202 |
||
Administrator |
2008-11-17
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 202 |
||
Administrator |
1998-01-29 - 2020-02-19
Nisporeni, Ciuteşti |