Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2012-06-15 - 2017-01-13
Orhei, Selişte |
||
Administrator |
2012-05-28 - 2014-03-31
Drochia, Şuri |
||
Lichidator Administrator |
2011-09-15 - 2021-12-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Dumeniuc Ion, 14, ap.(of.) 158 |
||
Administrator |
2012-03-03 - 2015-09-22
UTA Găgăuzia, Congazcicul de Sus, str. 1 Mai, 48 |
||
Administrator |
2012-10-12 - 2015-09-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gogol, 31/5, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2013-01-26 - 2015-12-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Vieru Igor, 1, ap.(of.) 68 |
||
Administrator Lichidator |
2013-03-22 - 2015-08-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lăpuşneanu A., 5, ap.(of.) 3 |
||
Administrator Lichidator |
2013-04-10 - 2015-08-19
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lăpuşneanu A., 5, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2013-07-08 - 2016-04-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir Dimitrie bd., 5/5, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2013-08-13 - 2015-12-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pumnul Aron, 149 |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2016-01-18
Bălţi, str. Decebal, 131, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2016-01-18
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 32, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2016-01-18
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 32, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2016-01-18
Bălţi, str. Iorga Nicolae, 32, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2016-01-18
Bălţi, str. Decebal, 121/3, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
1999-06-17 - 2013-04-17
Leova, Sărata-Răzeşi |
||
Administrator |
2013-11-18 - 2015-10-02
Hînceşti, Caracui |
||
Administrator |
2013-06-19 - 2016-09-13
Şoldăneşti, Mihuleni |
||
Administrator |
2013-10-16 - 2013-10-24
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Administrator |
2013-12-17 - 2015-02-27
Floreşti, Domulgeni |
||
Administrator |
2000-09-09 - 2013-02-05
Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 12, ap.(of.) 77 |
||
Administrator |
1994-05-18 - 2014-04-03
Anenii Noi, Cobusca Nouă |
||
Administrator |
2014-06-02 - 2016-03-23
Anenii Noi, Merenii Noi, str. Victoriei, 13 |
||
Administrator |
2008-08-06 - 2020-02-17
Bălţi, str. Caragiale I.L., 47 |
||
Administrator |
2014-07-08 - 2015-09-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 200 |
||
Administrator |
2014-07-31 - 2016-09-02
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 9/3, ap.(of.) 25 |
||
Administrator |
2014-08-06 - 2017-02-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 2, ap.(of.) 15 |
||
Administrator |
2014-02-18 - 2016-12-29
Glodeni, str. Zgîrcea Vasile, 19, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2014-10-01 - 2016-09-15
Bălţi, str. Alexandru cel Bun, 12, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2014-03-21 - 2015-08-04
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 178 |
||
Administrator |
2014-04-24 - 2015-11-19
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
2014-11-17 - 2016-05-27
Hînceşti, str. Alexandru cel Bun, 63 |
||
Lichidator |
2014-11-05 - 2015-09-08
Drochia, Măcăreuca |
||
Administrator |
2014-09-09 - 2015-09-14
Nisporeni, Bălăneşti |
||
Administrator |
2014-09-17 - 2017-03-24
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Fedico, 35/16 |