Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2004-03-25 - 2006-12-21
Anenii Noi, Troiţa Nouă, str. Ismail, 22 |
||
Administrator Lichidator |
2010-11-24
Ialoveni, str. Basarabia, 1, ap.(of.) 83 |
||
Administrator Lichidator |
2004-03-30 - 2010-01-25
Criuleni, Corjova |
||
Administrator |
2013-11-08
Rîşcani, Pociumbeni |
||
Administrator |
2013-03-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 53, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2006-09-12
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Suceviţa, 18/1 |
||
Administrator |
2007-01-25
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
2008-02-28
Ştefan Vodă, Antoneşti, str. Florilor, 48 |
||
Administrator |
2007-03-14
Cahul, str. Şciusev A., 4/2 |
||
Administrator |
2000-02-29
Hînceşti, Mereşeni |
||
ALSAADY NASSRI ABDULHAMEED RASHEED Administrator |
2014-06-27 - 2016-09-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Negruzzi C. piaţa, 2 |
||
Administrator Lichidator |
2014-10-24
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 12/1, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2004-08-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 3 |
||
Administrator |
2012-03-20
Glodeni, Cajba |
||
Administrator |
2004-06-28
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Hîjdeu A., 77/1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2004-07-12
Ialoveni, Bardar |
||
Administrator |
1996-04-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 13, ap.(of.) 45 |
||
Administrator |
1998-02-09
mun. Chişinău, Ghidighici, str. Mateevici A., 4 |
||
Administrator |
2004-07-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 31, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
2004-09-02
Străşeni, Lozova, str. Chicu I., 24 |
||
Administrator |
2001-08-15
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
1993-04-28 - 2019-07-01
Edineţ, str. Basarabia, 28 |
||
Administrator Lichidator |
2005-02-22 - 2019-07-16
Anenii Noi, Speia, str. Alecsandri Vasile |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere |
1995-01-10
mun. Chişinău, Bubuieci |
||
Administrator |
2009-03-02
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
2004-11-15
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 17, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1992-12-15
mun. Chişinău, Sîngera, str. 31 August 1989, 41 |
||
Administrator |
1992-12-31 - 2021-02-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Gavriliuca, 12 |
||
Administrator |
2008-12-11 - 2020-02-10
Rîşcani, Duruitoarea Nouă |
||
Administrator |
2005-06-09
Făleşti, Făleştii Noi |
||
Administrator |
2006-05-11
Bălţi, str. Libertăţii, 127 |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2004-02-03
Orhei, Lucăşeuca |
||
Administrator |
1993-04-26
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
2004-10-01
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2004-11-15
Sîngerei, str. Podgorenilor, 3 |