Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-03-06
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
2000-02-01
Făleşti, Călineşti |
||
Administrator |
2013-02-14 - 2020-04-16
Hînceşti, Sărata-Galbenă |
||
Administrator |
2006-04-27
Căuşeni, Cîrnăţeni |
||
Administrator |
1993-03-10 - 2018-01-11
Ocniţa, str. Macarenco, 1 |
||
Administrator Lichidator |
2012-10-04 - 2017-03-02
Ialoveni, Dănceni |
||
Administrator |
2003-02-19
Cahul, str. Spirin V., 92, ap.(of.) 36 |
||
Administrator |
2003-03-14
Cahul, str. Cantemir D., 4 |
||
Lichidator Administrator |
2009-04-15 - 2014-10-20
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Costin Miron, 18/1, ap.(of.) 30 |
||
Administrator Lichidator |
2011-03-22 - 2017-11-08
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Lupu Vasile, 36, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2015-01-27
Străşeni, Recea |
||
Administrator |
2001-06-18
Hînceşti, Logăneşti |
||
Administrator |
1992-09-07
Cahul, str. Spirin Ivan, 109 |
||
Administrator |
1998-03-09
Edineţ, str. Gribov N., 3 |
||
Administrator |
2003-02-10 - 2010-12-30
Edineţ, Chiurt |
||
Administrator |
2002-03-25
Edineţ, Cupcini, str. Păcii, 4/3 |
||
Lichidator Administrator |
2008-03-19
Taraclia, str. Miciurin, 1/A |
||
Administrator |
2010-03-16
UTA Găgăuzia, Etulia, str. Novostroi, 5 |
||
Administrator |
2002-04-09
Edineţ, Brătuşeni, str. Dostoevschi, 17 |
||
Administrator |
2003-10-27
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2003-10-20 - 2008-03-06
Donduşeni, Horodişte |
||
Administrator |
2002-09-03
Sîngerei, Chişcăreni |
||
Administrator |
2008-02-27 - 2020-04-17
Hînceşti, Cioara |
||
Lichidator Administrator |
1998-12-02 - 2019-07-16
Bălţi, str. Caracioban D., 45 |
||
Administrator |
2002-09-23
Edineţ, Brătuşeni |
||
Administrator |
1996-02-16
Edineţ, Cupcini, str. Livezilor, 2 |
||
Administrator |
1995-01-27
Edineţ, Cupcini, str. Renaşterii bd., 1 |
||
Administrator |
2014-11-05 - 2020-04-17
Hînceşti, str. Lazo Serghei, 30 |
||
Administrator |
2014-11-11 - 2020-04-17
Hînceşti, str. Gura Cotului, 39 |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2013-04-22 - 2019-07-17
Ialoveni, Nimoreni |
||
Administrator |
2002-02-04 - 2007-01-31
Edineţ, Hancăuţi |
||
Administrator |
2003-02-05
Hînceşti, str. Hîncu Mihalcea, 146 |
||
Administrator |
2003-03-26
Hînceşti, Cărpineni, str. Pădurilor, 127 |
||
Administrator |
2003-04-22 - 2006-06-06
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
2001-07-18
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 70, ap.(of.) 8 |