Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2005-03-31
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
1996-11-26
Orhei, Brăviceni |
||
Administrator |
2006-04-28
Criuleni, Hruşova |
||
Administrator |
2006-07-10
Criuleni, Micleşti |
||
Administrator |
2006-08-18
Criuleni, Coşerniţa |
||
Administrator |
2006-08-29
Dubăsari, Oxentea |
||
Administrator |
2006-08-28
Ialoveni, Ţipala |
||
Administrator |
1997-04-21
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
2006-11-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 30/2, ap.(of.) 42 |
||
Întreprinderea Individuală NICOLAE BOSTAN Administrator provizoriu Administrator |
2006-06-27
Şoldăneşti, Şipca |
||
Administrator |
2006-06-27
Ungheni, str. Alecsandri Vasile, 8 |
||
Administrator |
2015-01-19
Leova, str. Eminescu Mihai, 61 |
||
Administrator |
2007-01-31
Criuleni, Cimişeni |
||
Administrator |
2007-03-02 - 2011-10-24
mun. Chişinău, Codru |
||
Direcţie de conducere Direcţie de conducere Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2007-03-01
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 44, ap.(of.) 68 |
||
Administrator Lichidator |
1994-03-15 - 2008-06-18
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Sarmizegetusa, 90 |
||
Administrator |
1992-10-28
Căuşeni, str. Alba-Iulia, 42 a |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator |
1997-03-10 - 2007-04-20
Orhei, Cişmea |
||
Lichidator Lichidator Lichidator Administrator Lichidator Lichidator |
1993-01-26 - 2007-04-25
Orhei, Bulăieşti |
||
Administrator |
2007-04-04
Rezina, Trifeşti |
||
Administrator |
2001-04-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Munceşti şos., 801 |
||
Administrator Lichidator |
2011-11-08
Bălţi, str. Darwin Charles, 3/A |
||
Administrator |
2014-12-23
Orhei, Vîprova |
||
Administrator Lichidator |
2002-09-11 - 2018-01-11
Rîşcani, Ciubara |
||
Administrator |
1999-05-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 6/1, ap.(of.) 13 |
||
Administrator |
2012-07-27
Bălţi, str. Viteazul Mihai, 18 |
||
Administrator |
2006-06-16
Sîngerei, str. Independenţei, 107, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2012-02-08 - 2019-04-22
Cimişlia, Gura Galbenei, str. Eminescu Mihai, 160 |
||
Administrator |
1999-01-05
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfînt bd., 1 |
||
Administrator |
2014-12-02
Criuleni, str. Ştefan cel Mare, 54, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
2003-03-11 - 2017-09-19
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 40 ani Octombrie, 134 |
||
Administrator |
2009-06-19
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cetatea Albă, 143, ap.(of.) 146 |
||
Administrator Lichidator |
1997-03-28
Hînceşti, Cioara |
||
Întreprinzător Individual CIOBANU DANIELA Administrator provizoriu Administrator |
2006-03-28 - 2013-10-28
Ocniţa, str. Tineretului, 15 |
||
Administrator |
2015-01-20
Drochia, Popeştii de Jos |