Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2013-02-21
Rîşcani, Văratic |
||
Administrator |
2004-07-30
Rîşcani, Recea |
||
Administrator |
2014-12-04 - 2019-04-18
Soroca, str. Costin Miron, 2, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2010-12-24
Bălţi, str. Konev Ivan, 34 |
||
Administrator |
2008-06-06
Bălţi, str. Heciului, 4 |
||
Administrator |
2006-05-22 - 2021-02-04
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Valea Dicescu, 128 |
||
Administrator |
2009-10-14
Ungheni, str. Rareş Petru, 10, ap.(of.) 314 |
||
Administrator |
2006-02-27
Briceni, Pererita |
||
Administrator Administrator provizoriu |
2004-09-13
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Lenin, 31 |
||
Administrator |
1993-02-23 - 2017-09-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Zelinski N., 15/2 |
||
Administrator |
2010-07-20
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Grenoble, 122, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2001-07-09 - 2017-09-15
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 11, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
2008-02-21
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2013-05-03
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 92/1, ap.(of.) 60 |
||
Administrator |
2013-11-05
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
2013-03-22 - 2020-05-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Butucului, 16, ap.(of.) 48 |
||
Lichidator Administrator |
2006-04-06 - 2021-11-02
Şoldăneşti, Salcia |
||
Administrator |
2014-12-18
Ialoveni, Malcoci |
||
Administrator Lichidator |
2005-03-14 - 2014-06-06
Floreşti, Vărvăreuca |
||
Administrator |
2014-05-15
Şoldăneşti, Poiana |
||
Administrator |
2004-10-27 - 2019-04-17
Ungheni, Pîrliţa |
||
Administrator |
1993-06-02 - 2017-09-15
Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 29 |
||
Administrator |
2012-09-18
Nisporeni, Cioreşti |
||
Administrator |
2013-10-23
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 9, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
2015-01-28
Sîngerei, Bilicenii Vechi |
||
Administrator |
1997-02-19
Criuleni, str. Victoriei, 28 |
||
Administrator |
2007-07-16
Orhei, Morozeni |
||
Administrator |
2008-04-16
Călăraşi, str. Bojole, 25, ap.(of.) 41 |
||
Administrator |
2011-04-07
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo Nicolae, 13/3, ap.(of.) 5 |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2013-03-14
Anenii Noi, Mereni |
||
Administrator |
2008-02-26
Floreşti, Alexeevca |
||
Administrator |
2011-12-21
mun. Chişinău, Truşeni, str. Eminescu Mihai, 22 |
||
Administrator |
2013-03-26
Floreşti, Văscăuţi |
||
Administrator |
1992-06-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Dimo, 13/2, ap.(of.) 37 |
||
Administrator |
1997-11-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 5, ap.(of.) 128 |