Cultura legumelor, pomicultura şi creşterea producţiei de pepinieră
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-10-13
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Russo Alecu, 55, ap.(of.) 308 |
||
Administrator |
1999-10-06
mun. Chişinău, Vadul lui Vodă |
||
Administrator |
2011-04-20
mun. Chişinău, Băcioi, str. Constructorilor, 9 |
||
Administrator |
2001-04-17 - 2005-09-21
Leova, Tigheci |
||
Administrator Lichidator |
2014-01-23 - 2018-12-03
Cimişlia, Batîr |
||
Administrator |
2015-02-27
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 58, ap.(of.) 302 |
||
Administrator Lichidator |
2001-04-19
Ialoveni, str. Sihastru Daniil, 4, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
2004-07-28 - 2011-01-24
Bălţi, str. Vlaicu Aurel, 3, ap.(of.) 30 |
||
Administrator |
1999-11-15 - 2018-12-04
Edineţ, str. Lupu Vasile, 12 |
||
Administrator |
1998-12-24
Edineţ, Stolniceni |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2008-12-19
Anenii Noi, Floreni |
||
Administrator |
1995-05-10 - 2017-12-13
Ialoveni, Alexandrovca |
||
Administrator |
2014-12-20
Anenii Noi, Creţoaia, str. <, 1 |
||
Administrator |
2013-11-15 - 2018-11-28
Bălţi, str. Ostrovski, 2/A |
||
Administrator |
2008-04-09
Hînceşti, Cărpineni, str. Cuza Vodă, 11 |
||
Administrator |
2004-12-16
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Ceapaev, 34 |
||
Administrator |
2004-10-14 - 2017-09-12
Edineţ, Hlinaia |
||
Administrator |
2003-02-25
Străşeni, Sireţi |
||
Administrator |
1995-11-06 - 2001-06-28
Floreşti, str. Macarenco, 5 |
||
Administrator |
1993-04-14
Anenii Noi, Bulboaca |
||
Administrator |
1996-08-05 - 2000-08-22
Anenii Noi, Cobusca Veche |
||
Administrator |
1996-01-25
Anenii Noi, Gura Bîcului |
||
Administrator |
1993-07-13 - 2019-01-24
Şoldăneşti, Pohoarna |
||
Administrator |
1995-07-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 20 |
||
Administrator |
2009-08-20 - 2021-11-01
Hînceşti, Ciuciuleni |
||
Administrator |
1993-06-08 - 2019-07-01
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Telman, 5, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
2008-05-26
Hînceşti, Şipoteni |
||
Administrator |
2014-10-29
Făleşti, Sărata Veche |
||
Administrator |
2011-03-25
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 7/2, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
2010-12-02
mun. Chişinău, Durleşti, str. Păcii, 24 |
||
Administrator |
2013-07-30
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vlahuţă Al., 5, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2006-12-01
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Costin Nicolae H., 31A |
||
Administrator |
2008-04-07
Rezina, Slobozia-Horodişte |
||
Administrator |
2008-04-30
Leova, Borogani |
||
Administrator |
2012-10-26
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Pădurii, 13 |