Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-12-10 - 2024-07-02
Drochia, str. Plămădeală A., 21 |
||
Administrator |
2017-04-10
Donduşeni, Ţaul |
||
Administrator |
2013-04-16 - 2024-06-14
Nisporeni, str. Viteazul Mihai |
||
Administrator |
2001-02-12 - 2024-07-18
Nisporeni, Mileşti |
||
Administrator |
2003-03-04 - 2024-06-10
Ungheni, Corneşti |
||
Administrator |
2005-09-09 - 2024-06-10
Nisporeni, Vînători |
||
Administrator |
2020-02-27
Ungheni, Petreşti |
||
Administrator |
2021-10-27
Nisporeni, Isăicani |
||
Administrator |
2002-04-23
Nisporeni, str. Nîrnova, 10 |
||
Administrator |
2022-03-23
Ungheni, Zagarancea |
||
Administrator Lichidator |
1995-11-08
Bălţi, str. Glavan Boris, 1 |
||
Administrator |
1997-03-12 - 2021-06-03
Străşeni, Scoreni |
||
Administrator |
2008-03-10 - 2022-05-11
mun. Chişinău, Codru, str. Drumul Schinoasei str-la 3, 5 |
||
Administrator |
2014-05-20 - 2021-06-04
Ştefan Vodă, Feşteliţa, str. Tereşkova, 11 |
||
Administrator |
1997-12-08 - 2004-08-26
Leova, Tigheci |
||
Administrator |
2013-10-23 - 2024-05-08
Ungheni, Cetireni |
||
Administrator |
1997-02-21
Nisporeni, Vărzăreşti |
||
Administrator |
2000-03-07 - 2024-05-14
Nisporeni, Bălăureşti |
||
Administrator |
2000-11-24 - 2021-06-09
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Milano, 40 |
||
Administrator |
2013-07-04 - 2024-05-14
Nisporeni, Bălăureşti |
||
Administrator |
1994-07-22 - 2004-09-28
Leova, Sărăteni |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2021-06-10
Glodeni, Sturzovca |
||
Administrator |
2009-01-16
Ungheni, Corneşti |
||
Administrator |
2008-10-23
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Lenin, 191 |
||
Administrator |
2000-08-15 - 2021-06-16
Făleşti, Catranîc |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2021-06-17
Glodeni, Iabloana |
||
Administrator Lichidator |
1994-10-28
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Calea Ieşilor, 1/A, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1999-09-21 - 2021-06-17
Rîşcani, Cucuieţii Vechi |
||
Administrator Lichidator |
2005-01-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Kaczynski Lech, 2/4, ap.(of.) 48 |
||
Administrator |
2013-08-21 - 2024-05-15
Nisporeni, Cioreşti |
||
Administrator |
1999-01-13 - 2005-05-06
Ungheni, Buşila |
||
Administrator Lichidator |
1995-08-02 - 2021-06-25
mun. Chişinău, Cricova, str. Chişinăului, 112/A |
||
Administrator |
2016-11-16
Cahul, Pelinei |
||
Administrator |
2001-07-01
Cahul, Baurci-Moldoveni |
||
Administrator |
2015-02-02
Cahul, Alexandru Ioan Cuza, str. Băncilă, 12 |