Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1995-03-18 - 2020-02-12
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2001-06-21 - 2004-01-03
UTA Găgăuzia, Ferapontievca, str. Suvorov A., 9 |
||
Administrator |
2002-01-29 - 2006-04-11
Rezina, Lalova |
||
Administrator |
2008-03-11
Cantemir, Coştangalia |
||
Administrator |
1992-11-30 - 2018-04-13
Ungheni, str. Arghezi Tudor, 45 |
||
Administrator |
2001-09-18
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komarov Vl., 11 |
||
Lichidator Administrator |
2005-04-27
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Columna, 170/3 |
||
Administrator |
1996-03-27 - 2020-09-17
Teleneşti, Chiştelniţa |
||
Administrator |
2009-11-23
Taraclia, Tvardiţa, str. Lenin, 68 |
||
Administrator |
2005-12-21
Ştefan Vodă, Talmaza, str. Nistrului, 120 |
||
Administrator |
1998-09-23
Criuleni, Paşcani |
||
Administrator |
1992-10-15 - 2018-10-10
Taraclia, Tvardiţa, str. Dimitrov, 15 |
||
Administrator Lichidator |
1995-10-06 - 2018-04-20
Drochia, Ţarigrad |
||
Administrator |
2004-02-05
Criuleni, Boşcana |
||
Administrator Lichidator |
2004-02-03 - 2017-07-04
Dubăsari, Coşniţa |
||
Administrator |
2014-10-21
Cantemir, Cociulia |
||
Administrator |
2013-11-01 - 2016-10-25
mun. Chişinău, Goianul Nou |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-12-19 - 2018-04-21
UTA Găgăuzia, Etulia |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1995-06-16
Anenii Noi, Chetrosu |
||
Administrator |
2015-03-10
Bălţi, str. Cehov, 23, ap.(of.) 39 |
||
Administrator |
1995-03-21
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
2011-09-13
mun. Chişinău, Codru, str. Grenoble, 128/3, ap.(of.) 34 |
||
Administrator |
2001-03-15 - 2018-12-20
Orhei, Jora de Mijloc |
||
Lichidator Administrator |
2009-02-05 - 2018-04-26
Cantemir, Ţiganca |
||
Administrator |
1995-09-13 - 2018-04-26
Taraclia, Balabanu, str. Tereşkova |
||
Administrator |
2006-10-16
Cantemir, Plopi |
||
Administrator |
2002-02-19
Străşeni, str. Orhei, 38B |
||
Administrator |
2015-02-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Albişoara, 16, ap.(of.) 71 |
||
Administrator |
2014-01-23
Drochia, Moara de Piatră |
||
Administrator |
2006-06-12
Bălţi, str. Independenţei, 15 |
||
Administrator |
2014-07-02
Ialoveni, Alexandrovca |
||
Administrator |
2014-08-28
Anenii Noi, Geamăna |
||
Lichidator |
2009-09-09
Ungheni, Frăsineşti |
||
Lichidator Administrator |
2014-10-30 - 2018-05-29
Criuleni, Bălăbăneşti |
||
Administrator |
2003-01-30
Ialoveni, Răzeni |