Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-10-03
Soroca, Ocolina |
||
Administrator |
1999-06-29
Nisporeni, Bălăureşti |
||
Administrator |
2017-06-08
Cahul, Doina |
||
Administrator |
2002-11-20
Cahul, Lebedenco |
||
Administrator |
2002-03-25
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
1992-03-19 - 2020-09-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 33, ap.(of.) 79 |
||
Administrator Lichidator |
2012-09-07
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 80/1 |
||
Administrator |
1993-01-12 - 2018-02-27
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 34/1, ap.(of.) 35 |
||
Administrator |
2003-12-10
Cahul, Andruşul de Sus |
||
Administrator |
2007-08-15
Cahul, Taraclia de Salcie |
||
Administrator |
1997-03-18
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Columna, 60, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
2017-06-28 - 2024-06-06
Cahul, Andruşul de Sus |
||
Administrator |
1999-04-22
Floreşti, Mărculeşti, str. 31 August 1989, 20 |
||
Administrator Lichidator |
2004-07-14
Orhei, Slobozia-Hodorogea |
||
Administrator |
2002-01-04 - 2006-04-11
Rezina, Cuizăuca |
||
Lichidator Administrator |
1996-03-01 - 2006-03-30
Teleneşti, Negureni |
||
Lichidator Administrator |
2002-01-14
Drochia, Şuri |
||
Lichidator Administrator |
2000-04-07
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator Lichidator |
1994-12-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Doga Andrei, 45/3 |
||
Administrator Lichidator |
2008-10-06 - 2016-07-26
Ungheni, str. Ungureanu Oleg, 1 |
||
Administrator Lichidator |
1996-04-25
Teleneşti, Sărătenii Vechi |
||
Administrator Lichidator |
2012-10-19 - 2018-12-18
Străşeni, Vorniceni, str. Inculeţ Ion, 7 |
||
Administrator |
2011-09-21 - 2018-06-21
Cantemir, Leca |
||
Administrator |
2004-02-02 - 2024-06-04
Cahul, Tartaul de Salcie |
||
Administrator |
2003-10-29
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Eminescu Mihai, 70, ap.(of.) 22 |
||
Administrator |
2020-11-26
Cahul, Colibaşi |
||
Întreprinzător Individual CIOBANU DANIELA Lichidator Administrator |
1999-09-10 - 2021-12-13
Briceni, Beleavinţi |
||
Administrator |
2015-02-11
Sîngerei, Pepeni |
||
Administrator |
1998-11-05
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Decebal bd., 99 |
||
Administrator |
1996-11-01
Drochia, str. 31 August 1989, 11, ap.(of.) 27 |
||
Administrator |
2005-12-09 - 2006-01-26
Şoldăneşti, Cuşmirca |
||
Administrator |
2010-06-04
Ialoveni, str. Chilia, 63 |
||
Administrator |
1992-12-04
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Tănase Constantin, 6 |
||
Administrator |
2015-03-03
mun. Chişinău, Tohatin, str. Sadoveanu M., 27 |
||
Administrator |
1999-06-30 - 2003-11-11
Criuleni, str. 31 August, 3 |