Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1997-02-12 - 2000-06-28
Cimişlia, Coştangalia |
||
Administrator |
2013-09-05
Taraclia, Tvardiţa, str. Lenin, 117 |
||
Administrator |
2002-10-08
Orhei, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 51 |
||
Administrator |
1999-03-30 - 2021-10-05
Şoldăneşti, Şestaci |
||
Administrator |
2020-01-30
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
1999-01-19
Edineţ, Şofrîncani |
||
Administrator |
1994-03-31 - 2012-10-18
Drochia, str. 27 August, 30, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2006-08-16
Teleneşti, Chiţcanii Vechi |
||
Administrator |
1993-01-29
mun. Chişinău, Grătieşti, str. Milescu-Spătarul Nicolae, 11 |
||
Administrator |
1996-02-28 - 2020-04-28
Teleneşti, Văsieni |
||
Administrator |
1993-04-15
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
2005-08-05
Donduşeni, Pocrovca |
||
Administrator |
1992-09-03
Nisporeni, str. Haiducilor, 7 |
||
Lichidator |
2002-03-07 - 2021-11-10
Căuşeni, Chircăieştii Noi |
||
Administrator |
1999-11-11 - 2021-03-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vladimirescu Tudor, 12/1, ap.(of.) 4 |
||
Administrator Lichidator |
2002-01-10
UTA Găgăuzia, Joltai, str. Lenin, 48 |
||
Administrator |
2002-06-06 - 2021-03-03
mun. Chişinău, Băcioi |
||
Administrator |
2014-03-17
Cahul, Chioselia Mare |
||
Administrator |
1999-11-16 - 2024-08-14
Cahul, Cîşliţa-Prut |
||
Administrator |
1999-06-15 - 2018-11-02
Hînceşti, Bobeica |
||
Administrator |
2006-04-07
Donduşeni, Arioneşti |
||
Administrator |
2003-01-28 - 2024-04-15
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2004-12-09 - 2024-04-15
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2006-01-16 - 2024-04-15
Ocniţa, Calaraşovca |
||
Administrator |
2019-05-07
Ungheni, Cetireni |
||
Administrator |
2018-02-16
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator |
2007-06-28 - 2024-06-05
Nisporeni, Bursuc |
||
Administrator |
2018-09-25 - 2024-06-06
Ungheni, Cioropcani |
||
Administrator |
2009-02-02
Donduşeni, Corbu |
||
Administrator |
2013-10-31
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Criuleni, 10A |
||
Administrator |
2009-05-18 - 2019-08-12
Ştefan Vodă, Volintiri, str. Ştefan cel Mare, 27 |
||
Administrator |
2002-03-28 - 2021-11-22
Criuleni, Boşcana |
||
Administrator |
1993-02-02 - 2021-11-19
Ialoveni, Horeşti |
||
Administrator |
2017-11-20
Ocniţa, Lipnic |
||
Administrator |
2002-10-17 - 2021-11-22
Străşeni, Tătăreşti |