Cultura cerealelor şi leguminoaselor boabe, inclusiv producerea seminţelor
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1998-06-10 - 2000-08-15
Rezina, Mateuţi |
||
Administrator |
2003-02-28
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
2000-11-23 - 2012-04-04
Rîşcani, Răcăria |
||
Administrator |
2002-03-21
Făleşti, Işcălău |
||
Administrator Lichidator |
2011-10-27
Bălţi, str. 31 August, 20/b |
||
Administrator |
1999-06-10
Glodeni, Brînzeni |
||
Administrator |
1995-01-04 - 2018-02-06
Teleneşti, Mîndreşti |
||
Administrator |
2001-10-03
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 6/1, ap.(of.) 31 |
||
Administrator |
1999-06-30
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
2014-03-05
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Biruinţa, 28 |
||
Administrator |
1999-12-08
Sîngerei, Bălăşeşti |
||
Administrator |
2001-03-16 - 2006-12-26
Sîngerei, str. Crihan Anton, 4, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1993-01-11
Rîşcani, str. Zelinski N., 37 |
||
Administrator |
2002-05-07
Rîşcani, Hiliuţi |
||
Administrator |
1999-05-26
Hînceşti, Cărpineni, str. Independenţei, 87 |
||
Administrator |
2012-04-18 - 2024-02-22
Ştefan Vodă, Feşteliţa |
||
Administrator |
2000-11-09 - 2007-11-13
Glodeni, str. Stere C., 17 |
||
Administrator |
2002-03-21 - 2006-08-16
Sîngerei, Coşcodeni |
||
Administrator |
1999-08-20
Făleşti, Mărăndeni |
||
Administrator |
2013-03-06
Sîngerei, Rădoaia |
||
Administrator |
1999-04-13 - 2018-12-10
Rezina, Lalova |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2000-08-14
Cahul, Găvănoasa |
||
Administrator |
2003-03-14
Cantemir, Cania |
||
Administrator |
2002-04-18 - 2011-06-16
Cahul, Moscovei |
||
Administrator |
1999-06-25 - 2024-09-02
Cahul, Huluboaia |
||
Administrator |
2002-04-03
Cahul, Roşu |
||
Administrator |
1992-11-17 - 2007-08-22
Cahul, str. Mateevici A., 57 |
||
Administrator |
2001-05-14 - 2020-11-12
mun. Chişinău, Sîngera, str. Chişinăului, 44 |
||
Administrator Lichidator |
2003-09-10 - 2020-11-12
Rezina, Pripiceni-Răzeşi |
||
Administrator |
1998-03-09
Edineţ, str. Gribov N., 3 |
||
Administrator |
2000-02-09
Ocniţa |
||
Lichidator Administrator |
1992-09-25 - 2010-06-17
Briceni, Lipcani, str. Independenţei, 108 |
||
Administrator |
2003-06-10
Edineţ, str. Şoseaua Bucovina, 19/5, ap.(of.) 17 |
||
Administrator |
1992-11-12 - 2020-04-17
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Pobeda, 20 |
||
Administrator |
2020-03-23
Donduşeni, Tîrnova |