Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Lichidator |
2005-03-31 - 2022-03-31
Rîşcani, Mihăileni |
||
Administrator |
1996-10-10 - 2020-05-13
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2007-07-09 - 2020-05-13
Bălţi, str. Suceava, 8, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator Administrator |
2012-03-07 - 2020-01-02
Glodeni, str. Coroban Vasile, 24 |
||
Administrator |
1993-11-03
Cantemir, Ghioltosu |
||
Administrator Lichidator |
2009-02-17 - 2023-01-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Trandafirilor, 7, ap.(of.) 111 |
||
Administrator |
2002-04-22 - 2015-11-26
Teleneşti, Leuşeni |
||
Administrator |
1994-03-30
Cimişlia, Selemet |
||
Administrator |
2009-05-18
Criuleni, Porumbeni |
||
Administrator |
2014-03-18
Străşeni, Vorniceni |
||
Administrator Lichidator |
2014-12-24 - 2023-01-11
Străşeni, Drăguşeni |
||
Administrator |
1993-09-30
mun. Chişinău, Truşeni, str. Dacia, 7 |
||
Administrator |
2002-04-29 - 2020-01-11
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
2014-05-20 - 2020-05-14
Sîngerei, str. Voiniţchi Eugen, 12, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2008-05-26 - 2020-01-11
Făleşti, Pietrosu |
||
Administrator |
1995-05-03
Cimişlia, Albina |
||
Administrator |
2000-10-25 - 2015-12-14
Glodeni, str. Zgîrcea Vasile, 11, ap.(of.) 10 |
||
Lichidator Administrator |
2008-12-05
Taraclia, Balabanu |
||
Administrator Lichidator |
2013-02-25
UTA Găgăuzia, Dezghingea, str. Lazo S., 2/a |
||
Lichidator Administrator |
2003-07-31 - 2020-02-28
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 7/2, ap.(of.) 54 |
||
Lichidator Administrator |
2002-03-26
UTA Găgăuzia, Cişmichioi |
||
Administrator |
2005-01-03
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Râşcanu Dumitru, 33/1, ap.(of.) 46 |
||
Administrator |
2007-09-27
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 12/3, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1995-12-28
Străşeni, Găleşti |
||
Administrator |
2000-11-22
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Osvobojdenia, 1/A |
||
Administrator |
2003-03-12 - 2020-03-03
Anenii Noi, Şerpeni |
||
Administrator |
1993-02-22 - 2020-05-15
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Frumoasa, 45 |
||
Administrator |
1996-12-12 - 2020-05-18
Rezina, Saharna Nouă |
||
Administrator |
1992-07-06 - 2020-04-14
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Grădinilor, 60, ap.(of.) 131 |
||
Administrator Lichidator |
2002-10-15
Bălţi, str. Sofia, 27/1 |
||
Administrator |
2005-11-22
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
1993-07-14 - 2020-05-19
Sîngerei, str. <, 12, ap.(of.) 19 |
||
Administrator |
1997-07-03 - 2012-12-19
Orhei, str. Iachir I., 5, ap.(of.) 57 |
||
Întreprinzător Individual FORTUNA RADU Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1993-03-04 - 2020-03-24
Ungheni, str. Ştefan cel Mare, 52 |
||
Administrator |
2011-09-22 - 2020-05-20
Ialoveni, str. Viilor, 11A |