Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2002-03-27 - 2017-01-02
Cimişlia, Gura Galbenei |
||
Administrator Lichidator |
2002-07-19 - 2019-03-18
Făleşti, Năvîrneţ |
||
Administrator |
2009-10-20 - 2022-03-21
Sîngerei, Cozeşti |
||
Administrator |
1993-05-13 - 2019-03-19
Bălţi, str. Voluntarilor, 53, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
1993-12-30 - 2019-03-19
Bălţi, str. Bulgară, 29, ap.(of.) 14 |
||
Administrator |
1993-06-21 - 2019-03-19
Bălţi, str. Independenţei, 36 |
||
Administrator |
1993-10-12
Basarabeasca, Iordanovca |
||
Administrator |
1999-12-02 - 2019-03-21
Rîşcani, Cucuieţii Noi |
||
Administrator Lichidator |
1999-03-11 - 2019-09-27
Leova, Borogani |
||
Lichidator Administrator |
1996-10-22 - 2019-03-22
Taraclia, Corten, str. Pobeda, 18 |
||
Administrator |
2008-01-18
mun. Chişinău, Truşeni, str. Doina, 29/A |
||
Administrator |
2010-11-23 - 2019-10-01
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere Direcţie de conducere |
2010-05-14
Orhei, Ivancea |
||
Administrator |
1996-07-22
Orhei, Vatici |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2000-05-30 - 2012-03-21
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Ferapontievscaia, 1 |
||
Administrator |
2005-08-11 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 2, ap.(of.) 47 |
||
Administrator |
2005-12-16 - 2019-10-04
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 36/1, ap.(of.) 77 |
||
Administrator |
2004-03-30 - 2019-10-04
Criuleni, Corjova |
||
Administrator Lichidator |
2007-11-08
Drochia, Gribova |
||
1992-09-30 - 2010-12-09
Orhei, str. Iachir I., 9, ap.(of.) 27 |
|||
Administrator |
2009-02-09 - 2020-02-20
Edineţ, Bădragii Noi |
||
Administrator |
1998-01-29 - 2020-02-19
Nisporeni, Ciuteşti |
||
Lichidator Administrator |
2006-02-03 - 2020-12-10
Taraclia, str. Ştefan cel Mare, 38 |
||
Lichidator Administrator |
2010-11-19 - 2020-12-10
Criuleni, Izbişte |
||
Administrator Lichidator |
2014-06-11
Teleneşti, Verejeni |
||
Administrator |
2011-11-01 - 2020-02-20
UTA Găgăuzia, Baurci, str. 40 let Octeabrea, 108/a |
||
Administrator |
2003-04-29
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Ţăranilor, 165 |
||
Administrator |
2007-08-20 - 2020-12-10
Ialoveni, str. Păcii, 1, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1999-02-17
Criuleni, Hîrtopul Mare |
||
Administrator |
2010-11-11 - 2020-02-24
Ştefan Vodă, Palanca, str. Livezilor, 22 |
||
Lichidator Administrator |
2005-11-14 - 2019-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/G |
||
Lichidator Administrator |
2006-03-14 - 2019-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/G |
||
Lichidator Administrator |
2006-12-18 - 2019-12-04
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75/G |
||
Administrator |
2014-10-06 - 2022-03-23
Bălţi, str. Decebal, 130 |
||
Administrator |
2003-02-26 - 2022-03-22
Rîşcani, Malinovscoe |