Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-04-24 - 2015-11-19
Hînceşti, Boghiceni |
||
Administrator |
2014-11-07 - 2015-08-05
Cimişlia, Marienfeld |
||
Administrator |
1994-12-06 - 2014-07-07
Şoldăneşti, str. Neaga Şt. str-la, 43 |
||
Lichidator |
2014-11-05 - 2015-09-08
Drochia, Măcăreuca |
||
Administrator |
2001-07-11 - 2014-07-02
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Kutuzov, 5 |
||
Administrator |
1992-12-24 - 2020-02-17
Făleşti, Pîrliţa |
||
Administrator |
1999-06-28 - 2015-07-07
Rîşcani, Aluniş |
||
Administrator |
2004-02-24 - 2020-11-23
Criuleni, Boşcana |
||
Lichidator |
2008-04-17 - 2020-02-17
Ocniţa, Gîrbova |
||
Administrator |
1994-04-25 - 2015-02-12
Orhei, str. Iachir I., 53, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1995-02-15 - 2015-02-24
Orhei, Mana |
||
Administrator |
1994-07-01 - 2015-03-09
Orhei, str. Barbu Lăutaru, 29 |
||
Administrator |
1994-04-28 - 2015-12-31
Căuşeni, Cîrnăţeni |
||
Administrator |
1993-02-25 - 2015-09-03
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Marx Karl, 6, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
1994-06-14 - 2016-04-15
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 22 |
||
Administrator |
1994-04-01 - 2017-03-23
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22 |
||
Administrator |
1992-12-28 - 2017-03-22
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Voluntarilor, 15 |
||
Administrator |
1992-06-30 - 2017-02-27
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Zadnipru P., 16/3, ap.(of.) 119 |
||
Administrator |
1992-12-04 - 2017-03-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Bogdan-Voievod, 4, ap.(of.) 38 |
||
Administrator |
1993-04-11 - 2017-02-13
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Socoleni, 10, ap.(of.) 132 |
||
Administrator |
1998-06-19 - 2017-04-13
Criuleni, Dubăsarii Vechi |
||
Administrator |
1993-08-26 - 2017-04-12
Ialoveni, Costeşti |
||
Administrator |
1993-06-29 - 2017-02-23
Rîşcani, str. Lermontov M., 158 |
||
Administrator |
2000-05-02
Călăraşi, Ţibirica |
||
Administrator |
2007-10-16
Călăraşi, Vărzăreştii Noi |
||
Administrator |
2011-12-21
Călăraşi, Sipoteni |
||
Administrator |
1992-10-14 - 2017-02-28
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 15, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
1998-09-08 - 2016-04-11
Cantemir, str. Ştefan Vodă, 7, ap.(of.) 61 |
||
Administrator |
1992-08-14 - 2017-05-11
Cahul, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1994-03-21 - 2017-03-24
Căuşeni, Căinari, str. Trandafirilor, 13 |
||
Administrator |
1993-03-30 - 2017-03-23
Căuşeni, str. Cantemir Dmitrie, 38, ap.(of.) 23 |
||
Administrator |
1992-12-25 - 2017-04-11
Căuşeni, Sălcuţa |
||
Administrator |
1993-06-24 - 2017-02-22
Ungheni, str. Burebista, 31, ap.(of.) 13 |
||
Administrator Lichidator |
2010-08-12 - 2024-03-06
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Columna, 60 |
||
Administrator |
2012-01-13
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ciocîrliei, 17/3 |