Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
2014-09-25
Bălţi, str. Bulgară, 114, ap.(of.) 50 |
||
Administrator |
1999-12-22 - 2018-02-15
Hînceşti, Fundul Galbenei |
||
Administrator |
2013-08-01 - 2020-02-11
Sîngerei, Ţambula |
||
Administrator |
2013-11-14 - 2020-02-11
Făleşti, Logofteni |
||
Administrator |
1993-06-14
Cantemir, Tartaul |
||
Administrator |
1999-09-15
Floreşti, Năpadova |
||
Administrator |
2002-03-22
UTA Găgăuzia, Joltai, str. Lazo S., 16 |
||
Administrator |
1992-10-12
Cahul, str. Ţiolkovski, 14, ap.(of.) 2 |
||
Administrator |
2010-01-13
Rîşcani, Corlăteni |
||
1993-03-29
Cahul, str. Bălcescu N., 17 |
|||
Administrator |
2018-11-02
Călăraşi, Vărzăreştii Noi |
||
Administrator |
2000-09-20
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Iubileinaia, 5 |
||
Administrator |
2008-03-31 - 2019-08-07
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Dumeniuc Ion, 14, ap.(of.) 125 |
||
Administrator |
2005-11-15
Străşeni, Dolna |
||
Administrator |
1999-02-22
Hînceşti, Dubovca |
||
Administrator |
2005-11-01
Cahul, Borceag |
||
Administrator |
2005-12-01
Ialoveni, Răzeni |
||
Administrator |
1994-12-02 - 2016-06-13
Teleneşti, str. Costin Miron, 14 |
||
Administrator |
2005-12-22
Străşeni, Codreanca |
||
Administrator |
2005-03-14
Briceni, Colicăuţi |
||
Administrator |
2010-11-22 - 2024-04-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Iazului, 6, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
2012-02-23 - 2021-10-06
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Kogălniceanu Mihail, 75, ap.(of.) 4 |
||
Administrator |
1994-01-20 - 2023-10-13
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Botanica Veche, 8, ap.(of.) 55 |
||
Administrator |
1996-03-04
Criuleni, str. 31 August 1989, 1 |
||
Administrator |
2014-02-04 - 2024-04-15
Călăraşi, Temeleuţi |
||
Administrator |
2011-02-14
Floreşti, Sănătăuca |
||
Administrator |
2012-06-25
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
2014-04-03
Leova, str. Unirii, 31 |
||
Administrator |
2002-04-22 - 2018-06-19
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ismail, 84/3, ap.(of.) 81 |
||
Administrator |
2002-03-13 - 2021-11-09
Teleneşti, Vadul-Leca |
||
Administrator |
2009-05-08
Cahul, Crihana Veche |
||
Administrator |
2004-10-12
Floreşti, Ghindeşti, str. Fabricii, 1 |
||
Administrator |
1993-07-28
Criuleni, Cimişeni |
||
Administrator |
1992-12-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tighina, 65 |
||
Administrator Lichidator Lichidator |
2004-06-10
Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 48 |