Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator Administrator provizoriu |
2006-03-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Drumul Viilor, 37, ap.(of.) 43 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2014-10-09 - 2023-04-04
Sîngerei, Sîngereii Noi |
||
Administrator |
2013-10-29
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Petricani, 21/1 |
||
Administrator |
1995-11-03 - 2008-08-06
Dubăsari, Pîrîta, str. Pădurilor, 8 |
||
Administrator |
2002-06-06
Anenii Noi, Cobusca Veche |
||
Administrator |
2001-10-19
Ialoveni, Gangura |
||
Administrator |
1993-07-13
Străşeni, Lozova |
||
Administrator |
2005-11-11 - 2020-08-18
Bălţi, str. Greciko, 20, ap.(of.) 56 |
||
Administrator |
1996-04-10 - 2002-10-22
Rezina, Echimăuţi |
||
Administrator |
1998-01-22
Anenii Noi, Varniţa, str. Dragoş Vodă, 36 |
||
Administrator |
1997-03-10 - 2000-03-24
Rezina, Cinişeuţi |
||
Administrator |
1998-06-10 - 2000-08-15
Rezina, Mateuţi |
||
Administrator |
2003-02-28
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
1997-01-10
Bălţi, str. Mărţişor, 39 |
||
Administrator |
1993-03-25 - 2000-07-24
Rîşcani, Mălăieşti |
||
Administrator |
2003-01-31
Bălţi, str. Turghenev, 62 |
||
Administrator |
1997-03-10
Glodeni, str. Eminescu Mihai, 19/a |
||
Administrator provizoriu Administrator |
1999-05-27 - 2011-03-30
Glodeni, Balatina |
||
Administrator |
1998-02-25 - 2000-08-29
Rîşcani, Duruitoarea Nouă |
||
Administrator |
1996-02-29 - 2019-11-27
Soroca, str. Leningradscaia, 11, ap.(of.) 1 |
||
Lichidator |
2011-06-21
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Dacia bd., 38/4, ap.(of.) 97 |
||
Administrator Lichidator |
2011-10-27
Bălţi, str. 31 August, 20/b |
||
Administrator |
2000-02-02 - 2010-02-12
Glodeni, Cuhneşti |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
1999-12-24 - 2006-11-29
Făleşti, Catranîc |
||
Administrator |
2003-03-21
Sîngerei, str. Independenţei, 107 |
||
Administrator |
1993-09-14 - 2018-06-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 4, ap.(of.) 94 |
||
Administrator |
2003-03-31
Glodeni, Limbenii Vechi |
||
Administrator |
2003-04-22 - 2009-12-01
Bălţi, str. Şevcenko T., 91, ap.(of.) 21 |
||
Administrator |
1999-11-11
Rîşcani, str. Haşdeu Bogdan Petriceicu, 34 |
||
Administrator |
1993-07-13
Făleşti, Catranîc |
||
Administrator |
2003-05-19
Drochia, Sofia |
||
Administrator |
1993-04-15 - 2020-04-15
Orhei, Mîrzeşti |
||
Administrator |
2000-07-05
Făleşti, Izvoare |
||
Administrator |
1993-02-26 - 2020-02-06
Dubăsari, str. Octombrie, 44, ap.(of.) 10 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2003-06-09 - 2012-04-04
Rîşcani, Răcăria |