Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1992-09-11
mun. Chişinău, Stăuceni, str. Grătieşti, 19 |
||
Administrator |
1997-08-29
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 30, ap.(of.) 42 |
||
Administrator |
2006-09-14 - 2008-04-14
Hînceşti, Logăneşti |
||
Lichidator Administrator |
2006-09-21 - 2010-05-24
Leova, Beştemac |
||
Administrator |
1998-07-28
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mitropolit Varlaam, 73/75, ap.(of.) 7 |
||
Administrator |
1992-07-22 - 2019-07-09
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Independenţei, 42/1, ap.(of.) 11 |
||
Administrator |
1998-07-09 - 2000-11-10
Cantemir, Lărguţa |
||
Administrator |
1992-09-25 - 2002-07-29
Cahul, str. Victoriei bd., 12, ap.(of.) 5 |
||
Administrator |
1993-02-26
mun. Chişinău, Cricova, str. Libertăţii, 27, ap.(of.) 10 |
||
Administrator |
1998-07-02 - 2019-05-31
Hînceşti, Fundul Galbenei |
||
Administrator |
1992-07-31 - 2019-05-31
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Puşkin A., 22, ap.(of.) 322 |
||
Administrator |
2002-04-11
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Ginta Latină, 21/1, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2014-02-25
Cimişlia, Javgur |
||
Administrator |
1993-05-21
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Cantemir Dimitrie bd., 5, ap.(of.) 16 |
||
Administrator |
2006-11-06
Hînceşti, Stolniceni |
||
Administrator |
2002-12-24
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Cuza-Vodă bd., 10, ap.(of.) 312 |
||
Administrator |
2001-08-20
Cahul, Cucoara |
||
Administrator |
2006-12-01
Rîşcani, Pîrjota |
||
Administrator al procesului de insolvabilitate Administrator |
2006-03-29 - 2016-06-14
Cimişlia, Selemet |
||
Administrator |
2006-12-11
Rîşcani, Sturzeni |
||
Administrator |
2000-03-30
UTA Găgăuzia, Congaz, str. Lenin, 141 |
||
Administrator |
2011-02-14 - 2019-06-04
Hînceşti, str. Marinescu Al., 12/A, ap.(of.) 16 |
||
Lichidator |
2011-07-06 - 2019-06-04
Hînceşti, Negrea |
||
Administrator Lichidator |
1994-01-21 - 2020-02-05
Anenii Noi, str. Kosmodemianskaia Z., 8 |
||
Administrator |
2001-10-16 - 2009-11-24
Soroca, Holoşniţa, 10/3, ap.(of.) 44 |
||
Administrator |
2002-02-07
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Tatarbunar, 40, ap.(of.) 2,3 |
||
Administrator |
2005-03-09
Donduşeni, Frasin |
||
Administrator |
1999-06-29
Străşeni, Grebleşti |
||
Administrator |
2006-12-25 - 2013-07-31
Rîşcani, Zăicani |
||
Administrator |
2003-01-09 - 2008-03-19
Dubăsari, Oxentea |
||
Administrator |
1999-09-23 - 2001-10-08
Cahul, Iujnoe |
||
Administrator |
2003-01-13
Criuleni, str. Koşevoi Oleg, 6 |
||
Administrator |
2008-07-02 - 2019-01-30
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 4, ap.(of.) 12 |
||
Administrator |
1999-12-23
Rîşcani, Corlăteni |
||
Administrator |
2003-02-25 - 2019-11-21
Străşeni, Sireţi |