Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1996-04-18 - 2000-03-30
Cahul, Colibaşi |
||
Administrator |
2004-09-17
Glodeni, Cuhneşti |
||
Administrator |
2012-03-16 - 2019-05-03
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1998-06-10 - 1999-12-24
Ungheni, Costuleni |
||
Administrator |
2006-05-24 - 2019-07-09
Cantemir, Cîşla |
||
Lichidator Administrator |
2013-01-24 - 2018-12-06
Cimişlia, str. Ioan-Vodă str-la, 1 |
||
Administrator |
2004-08-21
UTA Găgăuzia, Congaz, str. 28 Iunie, 2 |
||
Administrator |
2006-08-15 - 2010-11-24
Făleşti, Musteaţa |
||
Administrator |
1993-04-20 - 2000-04-14
Glodeni, Limbenii Noi |
||
Administrator |
2011-11-02
UTA Găgăuzia, Tomai, str. Sadovaia, 2 |
||
Administrator |
1993-04-14 - 2000-02-17
Făleşti, Ilenuţa |
||
Administrator |
2013-02-01
UTA Găgăuzia, Comrat, str. Dubinin, 2 |
||
Administrator |
1997-10-09
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Vieru Grigore bd., 9 |
||
Administrator |
1997-10-12 - 2000-08-28
Hînceşti, Mereşeni |
||
Administrator |
1999-02-22 - 1999-12-23
Hînceşti, Bobeica |
||
Administrator |
2011-10-12
Ungheni, Corneşti, str. Creangă Ion, 5 |
||
Lichidator Administrator |
2005-04-27 - 2012-08-01
Făleşti, Risipeni |
||
Administrator |
1992-10-30 - 1999-12-06
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Ismail, 21 |
||
Administrator |
1993-01-25 - 2017-12-14
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Vârnav Constantin, 14/1, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
1998-05-11 - 2000-11-28
UTA Găgăuzia, Baurci, str. Şcolii, 2 |
||
Administrator |
1994-01-31 - 2017-10-25
Teleneşti, str. Coşbuc G., 9 |
||
Administrator |
1993-06-04 - 2000-12-20
Drochia, str. Independenţei, 4, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
1999-05-12 - 2001-05-28
Ialoveni, Costeşti, str. Şcolilor, 24 |
||
Administrator provizoriu Administrator |
2008-05-08
Basarabeasca, Başcalia |
||
Administrator |
1993-07-20 - 2021-02-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Titulescu N., 51, ap.(of.) 6 |
||
Administrator |
1992-12-02 - 2021-02-11
mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Belgrad, 19/3 |
||
Administrator |
1997-09-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Florilor, 32/3 |
||
Administrator |
1992-10-29 - 2017-12-14
Bălţi, str. Biruinţa str-la, 77 |
||
Administrator |
1999-11-23
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Călinescu George, 32 |
||
Administrator |
2003-05-13 - 2023-10-12
Anenii Noi, Socoleni |
||
Administrator Administrator al procesului de insolvabilitate |
2003-02-05 - 2019-11-20
Drochia, Hăsnăşenii Mari |
||
Lichidator Administrator |
2010-01-15
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Studenţilor, 12/3, ap.(of.) 69 |
||
Administrator |
1992-11-24 - 2017-12-14
Bălţi, str. Strîi, 3, ap.(of.) 97 |
||
Administrator |
1994-03-18 - 2019-05-30
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Bernardazzi Alexandru, 56, ap.(of.) 1 |
||
Administrator |
2007-06-06
Soroca, Rubleniţa |