Cultura plantelor cerealiere, tehnice şi a plantelor furajere
Posibile afilieri
Denumire | Administratori | Statut/ Adresa | |
---|---|---|---|
Administrator |
1994-02-24 - 2019-11-18
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Creangă Ion, 59 |
||
Administrator |
2021-11-02
Călăraşi, Hîrjauca |
||
Administrator |
2006-07-05 - 2019-05-02
Hînceşti, Corneşti |
||
Administrator |
2014-07-14 - 2019-05-02
Hînceşti, str. Chişinăului, 8/1 |
||
Administrator |
2005-03-11
mun. Chişinău, sec. Centru, str. Mateevici A., 29/7 |
||
Administrator |
2011-04-06
mun. Chişinău, Truşeni, 2/1 |
||
Administrator Lichidator |
2005-06-06 - 2008-05-29
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Sfatul Ţării, 17, ap.(of.) 32 |
||
Administrator |
2005-07-26
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Kiev, 6/2, ap.(of.) 3 |
||
Administrator |
2006-01-05
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 188/1, ap.(of.) 9 |
||
Administrator |
2006-01-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21 |
||
Administrator |
2006-01-17
mun. Chişinău, sec. Rîşcani, str. Moscova bd., 21 |
||
Administrator |
2014-01-27
UTA Găgăuzia, Cazaclia, str. Lenin, 164/1 |
||
Administrator |
2006-11-15
Călăraşi, Pituşca |
||
Administrator |
2005-03-10 - 2017-10-13
UTA Găgăuzia, Joltai, str. Lazo S., 9 |
||
Administrator |
2011-05-10
mun. Chişinău, sec. Centru, str. 31 August 1989, 93-A |
||
Administrator |
2000-03-01 - 2002-02-26
Orhei, Selişte |
||
Administrator Lichidator |
2015-02-13
Hînceşti, Buţeni |
||
Administrator |
1993-04-15 - 1997-03-27
Rezina, Ghiduleni |
||
Administrator |
1993-11-09 - 1996-06-18
Rezina, Sîrcova |
||
Lichidator Administrator |
2012-04-18 - 2017-10-13
Taraclia, Corten, str. Dimitrov, 78 |
||
Întreprinzătorul Individual CASIAN SERGIU Lichidator Administrator |
2003-02-13 - 2014-06-04
Ungheni, Chirileni |
||
Administrator Lichidator |
2014-09-25
mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 75 |
||
Administrator |
2007-08-02 - 2016-05-31
UTA Găgăuzia, Vulcăneşti, str. Komsomolskaia, 1/a |
||
Administrator |
2007-11-30
Ialoveni, str. Cristea Alexandru, 28 |
||
Administrator Lichidator |
1994-12-22
UTA Găgăuzia, Ceadîr-Lunga, str. Bugeacului, 92 |
||
Administrator |
1994-03-29
Criuleni, Jevreni |
||
Administrator |
1994-11-01
Sîngerei, Mărineşti |
||
Administrator |
1992-11-05 - 2000-01-21
Soroca, Schineni |
||
Administrator |
1993-03-16 - 2000-04-26
Soroca, Rubleniţa |
||
Administrator |
1993-05-06 - 2000-08-29
Soroca, Dubna |
||
Administrator |
1993-05-07 - 2000-05-19
Soroca, Slobozia-Cremene |
||
Administrator |
2015-02-03
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Mircea cel Bătrân bd., 22/5, ap.(of.) 154 |
||
Administrator |
1993-07-27
Dubăsari, Cocieri |
||
Administrator |
1999-04-01
Drochia, Şuri |
||
Administrator |
1993-01-14
Străşeni, str. Eminescu M. bd., 32 |